KAMIL KUBOVČÍK
|
Neaktivní
od 31.01.2020
|
jednatel |
30.08.2018 |
Adresa: |
26101, 23007966, Příbram, Příbram, Příbram V-Zdaboř, Šachetní, 393 |
|
KAMIL KUBOVČÍK
|
Neaktivní
od 31.01.2020
|
jednatel |
30.08.2018 |
Adresa: |
26101, 23007966, Příbram, Příbram, Příbram V-Zdaboř, Šachetní, 393, Šachetní 393, Příbram V-Zdaboř, 26101 Příbram |
|
KAMIL ŠTRACH
|
Neaktivní
od 30.08.2018
|
jednatel |
03.11.2015 |
Adresa: |
26101, 23007966, Příbram, Příbram V-Zdaboř, Šachetní, 393 |
|
KAMIL ŠTRACH
|
Neaktivní
od 30.08.2018
|
jednatel |
03.11.2015 |
Adresa: |
26101, 23007966, Příbram, Příbram, Příbram V-Zdaboř, Šachetní, 393, Šachetní 393, Příbram V-Zdaboř, 26101 Příbram |
|
JAKUB BAYER
|
Neaktivní
od 03.11.2015
|
jednatel |
11.03.2015 |
Adresa: |
17000, 22310053, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, U smaltovny, 1334, 22 |
|
JAKUB BAYER
|
Neaktivní
od 03.11.2015
|
jednatel |
11.03.2015 |
Adresa: |
17000, 22310053, Praha, Holešovice, U smaltovny, 1334, 22, U smaltovny 1334/22, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JAKUB BAYER
|
Neaktivní
od 11.03.2015
|
jednatel |
05.06.2013 |
Adresa: |
17000, 22293345, Praha 7, Bubeneč, Havanská, 182, 17 |
|
JAKUB BAYER
|
Neaktivní
od 11.03.2015
|
jednatel |
05.06.2013 |
Adresa: |
17000, 22293345, Praha, Bubeneč, Havanská, 182, 17, Havanská 182/17, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Jakub Bayer
|
Neaktivní
od 05.06.2013
|
jednatel |
14.06.2012 |
Adresa: |
12000, 21745650, Praha 2, Vinohrady, náměstí Míru, 600, 20 |
|
Jakub Bayer
|
Neaktivní
od 05.06.2013
|
jednatel |
14.06.2012 |
Adresa: |
12000, 21745650, Praha, Vinohrady, náměstí Míru, 600, 20, náměstí Míru 600/20, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Miloslav Bouček
|
Neaktivní
od 14.06.2012
|
jednatel |
31.05.2011 |
Adresa: |
31200, 24583952, Plzeň, Lobzy, Republikánská, 1061, 14 |
|
Miloslav Bouček
|
Neaktivní
od 14.06.2012
|
jednatel |
31.05.2011 |
Adresa: |
31200, 24583952, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Republikánská, 1061, 14, Republikánská 1061/14, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Zdeňka Cudlmanová
|
Neaktivní
od 31.05.2011
|
jednatel |
22.09.2008 |
Adresa: |
30100, 24478679, Plzeň, Severní Předměstí, Lipová, 271/18 |
|
Petra Kohelová
|
Neaktivní
od 31.05.2011
|
jednatel |
22.09.2008 |
Adresa: |
31800, 26000318, Plzeň, K Rybníku, 7/171 |
|
Zdeňka Cudlmanová
|
Neaktivní
od 31.05.2011
|
jednatel |
22.09.2008 |
Adresa: |
30100, 24478679, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Lipová, 271, 18, Lipová 271/18, Severní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Petra Kohelová
|
Neaktivní
od 31.05.2011
|
jednatel |
22.09.2008 |
Adresa: |
31800, 26000318, Plzeň-město, Plzeň, Malesice, K Rybníku, 171, 7, K Rybníku 171/7, Malesice, 31800 Plzeň |
|