DANUŠE NOSKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.02.2021
|
Jednatel |
22.01.2021 |
Adresa: |
14200, 21870381, Hlavní město Praha, Praha, Krč, V Štíhlách, 1311, 3 |
|
DANUŠE NOSKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.02.2021
|
Jednatel |
22.01.2021 |
Adresa: |
14200, 21870381, Praha, Krč, V Štíhlách, 1311, 3, V Štíhlách 1311/3, Krč, 14200 Praha 4 |
|
DANUŠE NOSKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.01.2021
|
Jednatel |
06.11.2019 |
Adresa: |
13000, 21787743, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Baranova, 1874, 2 |
|
DANUŠE NOSKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.01.2021
|
Jednatel |
06.11.2019 |
Adresa: |
13000, 21787743, Praha, Žižkov, Baranova, 1874, 2, Baranova 1874/2, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
DANUŠE NOSKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.11.2019
|
Jednatel |
23.05.2019 |
Adresa: |
15500, 22696474, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Kurzova, 2375, 21 |
|
DANUŠE NOSKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.11.2019
|
Jednatel |
23.05.2019 |
Adresa: |
15500, 22696474, Praha, Stodůlky, Kurzova, 2375, 21, Kurzova 2375/21, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
DANUŠE NOSKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.05.2019
|
Jednatel |
30.11.2018 |
Adresa: |
16400, 22227661, Hlavní město Praha, Praha, Nebušice, K vinicím, 226 |
|
DANUŠE NOSKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.05.2019
|
Jednatel |
30.11.2018 |
Adresa: |
16400, 22227661, Praha, Nebušice, K vinicím, 226, K vinicím 226, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
DANUŠE NOSKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.11.2018
|
Jednatel |
10.11.2017 |
Adresa: |
16400, 22230521, Hlavní město Praha, Praha, Nebušice, Nad Želivkou, 521 |
|
DANUŠE NOSKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.11.2018
|
Jednatel |
10.11.2017 |
Adresa: |
16400, 22230521, Praha, Nebušice, Nad Želivkou, 521, Nad Želivkou 521, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
Ing., Mgr. MIROSLAV CHARVÁT
|
Neaktivní
od 01.12.2016
|
Jednatel |
10.10.2016 |
Adresa: |
30100, 28106229, Plzeň-město, Plzeň, Valcha, Dobřanská, 319, 49 |
|
DANUŠE NOSKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.11.2017
|
Jednatel |
10.10.2016 |
Adresa: |
30100, 24526622, Plzeň-město, Plzeň, Doudlevce, Mandlova, 451, 18 |
|
Ing., Mgr. MIROSLAV CHARVÁT
|
Neaktivní
od 01.12.2016
|
Jednatel |
10.10.2016 |
Adresa: |
30100, 28106229, Plzeň-město, Plzeň, Valcha, Dobřanská, 319, 49, Dobřanská 319/49, Valcha, 30100 Plzeň |
|
DANUŠE NOSKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.11.2017
|
Jednatel |
10.10.2016 |
Adresa: |
30100, 24526622, Plzeň-město, Plzeň, Doudlevce, Mandlova, 451, 18, Mandlova 451/18, Doudlevce, 30100 Plzeň |
|
Milan Kašpar
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
jednatel |
15.10.2008 |
Adresa: |
32300, 24430676, Plzeň, Bolevec, Rabštejnská, 1590/2 |
|
Milan Kašpar
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
jednatel |
15.10.2008 |
Adresa: |
32300, 24430676, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Rabštejnská, 1590, 2, Rabštejnská 1590/2, Bolevec, 32300 Plzeň |
|