ALEŠ MOKRÝ
|
Neaktivní
od 18.11.2020
|
Jednatel |
18.06.2019 |
Adresa: |
68001, 26358191, Blansko, Chrudichromy, Chrudichromy, 83 |
|
ALEŠ MOKRÝ
|
Neaktivní
od 18.11.2020
|
Jednatel |
18.06.2019 |
Adresa: |
68001, 26358191, Blansko, Chrudichromy, Chrudichromy, 83, č.p. 83, 68001 Chrudichromy |
|
Ing. ALEŠ MOKRÝ
|
Neaktivní
od 18.06.2019
|
jednatel |
02.02.2017 |
Adresa: |
63500, 19317395, Brno, Bystrc, Kuršova, 990, 20 |
|
Ing. ALEŠ MOKRÝ
|
Neaktivní
od 18.06.2019
|
jednatel |
02.02.2017 |
Adresa: |
63500, 19317395, Brno-město, Brno, Bystrc, Kuršova, 990, 20, Kuršova 990/20, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. ALEŠ MOKRÝ
|
Neaktivní
od 02.02.2017
|
jednatel |
14.05.2015 |
Adresa: |
63500, 19317395, Brno, Bystrc, Kuršova, 990, 20 |
|
Ing. ALEŠ MOKRÝ
|
Neaktivní
od 02.02.2017
|
jednatel |
14.05.2015 |
Adresa: |
63500, 19317395, Brno-město, Brno, Bystrc, Kuršova, 990, 20, Kuršova 990/20, Bystrc, 63500 Brno |
|
MIROSLAV ZAHOUT
|
Neaktivní
od 14.05.2015
|
jednatel |
25.03.2014 |
Adresa: |
32300, 24431095, Plzeň, Bolevec, Žlutická, 1630, 30 |
|
MIROSLAV ZAHOUT
|
Neaktivní
od 14.05.2015
|
jednatel |
25.03.2014 |
Adresa: |
32300, 24431095, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Žlutická, 1630, 30, Žlutická 1630/30, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Ing. JAN BERAN
|
Neaktivní
od 14.05.2015
|
jednatel |
26.06.2013 |
Adresa: |
33012, 595179, Horní Bříza, Horní Bříza, Třída 1. máje, 300 |
|
Ing. JAN BERAN
|
Neaktivní
od 14.05.2015
|
jednatel |
26.06.2013 |
Adresa: |
33012, 595179, Plzeň-sever, Horní Bříza, Horní Bříza, Třída 1. máje, 300, Třída 1. máje 300, 33012 Horní Bříza |
|
Ing. Jan Beran
|
Neaktivní
od 26.06.2013
|
jednatel |
06.04.2010 |
Adresa: |
33012, 594822, Horní Bříza, Tovární, 263 |
|
Ing. Jan Beran
|
Neaktivní
od 26.06.2013
|
jednatel |
06.04.2010 |
Adresa: |
33012, 594822, Plzeň-sever, Horní Bříza, Horní Bříza, Tovární, 263, Tovární 263, 33012 Horní Bříza |
|
Petr Štaif
|
Neaktivní
od 06.04.2010
|
jednatel |
03.12.2008 |
Adresa: |
33008, 9063323, Zruč - Senec, Senecká, 26 |
|
Miroslav Zahout
|
Neaktivní
od 25.03.2014
|
jednatel |
03.12.2008 |
Adresa: |
32300, 24431095, Plzeň, Žlutická, 1630/30 |
|
Petr Štaif
|
Neaktivní
od 06.04.2010
|
jednatel |
03.12.2008 |
Adresa: |
33008, 9063323, Plzeň-sever, Zruč-Senec, Senec, Senecká, 26, Senecká 26, Senec, 33008 Zruč-Senec |
|
MIROSLAV ZAHOUT
|
Neaktivní
od 25.03.2014
|
jednatel |
03.12.2008 |
Adresa: |
32300, 24431095, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Žlutická, 1630, 30, Žlutická 1630/30, Bolevec, 32300 Plzeň |
|