Mgr. RICHARD SKALA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.09.2023 |
Adresa: |
35301, 84898313, Cheb, Velká Hleďsebe, Klimentov, U Moštárny, 206, U Moštárny 206, Klimentov, 35301 Velká Hleďsebe |
|
Bc. ROSTISLAV SKALA
|
Aktivní
|
jednatel |
09.06.2021 |
Adresa: |
35301, 20870442, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Kubelíkova, 534, 16 |
|
Bc. Rostislav Skala
|
Aktivní
|
jednatel |
09.06.2021 |
Adresa: |
35301, 20870442, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Kubelíkova, 534, 16, Kubelíkova 534/16, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Mgr. RICHARD SKALA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.10.2020 |
Adresa: |
35301, 20870442, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Kubelíkova, 534, 16 |
|
Mgr. RICHARD SKALA
|
Neaktivní
od 22.09.2023
|
jednatel |
28.10.2020 |
Adresa: |
35301, 20870442, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Kubelíkova, 534, 16, Kubelíkova 534/16, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Mgr. RICHARD SKALA
|
Neaktivní
od 28.10.2020
|
jednatel |
06.09.2014 |
Adresa: |
35301, 20927339, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Ruská, 220, 52 |
|
Mgr. RICHARD SKALA
|
Neaktivní
od 28.10.2020
|
jednatel |
06.09.2014 |
Adresa: |
35301, 20927339, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Ruská, 220, 52, Ruská 220/52, 35301 Mariánské Lázně |
|
Mgr. Richard Skala
|
Neaktivní
od 06.09.2014
|
jednatel |
01.01.2009 |
Adresa: |
35301, 20870442, Mariánské Lázně, Kubelíkova, 534/16 |
|
Bc. Rostislav Skala
|
Neaktivní
od 09.06.2021
|
jednatel |
01.01.2009 |
Adresa: |
35301, 20870442, Mariánské Lázně, Kubelíkova, 534/16 |
|
Mgr. RICHARD SKALA
|
Neaktivní
od 06.09.2014
|
jednatel |
01.01.2009 |
Adresa: |
35301, 20870442, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Kubelíkova, 534, 16, Kubelíkova 534/16, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Bc. Rostislav Skala
|
Neaktivní
od 09.06.2021
|
jednatel |
01.01.2009 |
Adresa: |
35301, 20870442, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Kubelíkova, 534, 16, Kubelíkova 534/16, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|