Radka Kosařová
|
Neaktivní
od 24.05.2016
|
jednatel |
21.01.2011 |
Adresa: |
34522, 6836259, Poběžovice, Ohnišťovice, 12 |
|
Radka Kosařová
|
Neaktivní
od 24.05.2016
|
jednatel |
21.01.2011 |
Adresa: |
34522, 6836259, Domažlice, Poběžovice, Ohnišťovice, 12, Ohnišťovice 12, 34522 Poběžovice |
|
Ing. Petr Kosař
|
Neaktivní
od 10.01.2012
|
jednatel |
14.12.2010 |
Adresa: |
34522, 6836259, Poběžovice, Ohnišťovice, 12 |
|
Martin Václavík
|
Neaktivní
od 10.01.2012
|
jednatel |
14.12.2010 |
Adresa: |
34701, 15705358, Tachov, Školní, 1382 |
|
Ing. Petr Kosař
|
Neaktivní
od 10.01.2012
|
jednatel |
14.12.2010 |
Adresa: |
34522, 6836259, Domažlice, Poběžovice, Ohnišťovice, 12, Ohnišťovice 12, 34522 Poběžovice |
|
Martin Václavík
|
Neaktivní
od 10.01.2012
|
jednatel |
14.12.2010 |
Adresa: |
34701, 15705358, Tachov, Tachov, Tachov, Školní, 1382, Školní 1382, 34701 Tachov |
|
Radka Kosařová
|
Neaktivní
od 21.01.2011
|
jednatel |
27.07.2009 |
Adresa: |
33023, 561878, Nýřany, Staročeské nám., 1180 |
|
Radka Kosařová
|
Neaktivní
od 21.01.2011
|
jednatel |
27.07.2009 |
Adresa: |
33023, 561878, Plzeň-sever, Nýřany, Nýřany, Staročeské nám., 1180, Staročeské nám. 1180, 33023 Nýřany |
|
Lenka Boucová
|
Neaktivní
od 27.07.2009
|
jednatel |
26.01.2009 |
Adresa: |
32300, 24425991, Plzeň, Sokolovská, 126 |
|
LENKA BOUCOVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2009
|
jednatel |
26.01.2009 |
Adresa: |
32300, 24425991, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1131, 126, Sokolovská 1131/126, Bolevec, 32300 Plzeň |
|