Bc. Ing. JIŘÍ KRŠ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
29.12.2021 |
Adresa: |
35601, 2607794, Sokolov, Březová, Březová, Gen. Svobody, 313 |
|
Bc. Ing. JIŘÍ KRŠ
|
Neaktivní
od 13.04.2023
|
předseda představenstva |
29.12.2021 |
Adresa: |
35601, 2607794, Sokolov, Březová, Březová, Gen. Svobody, 313, Gen. Svobody 313, 35601 Březová |
|
Bc. Ing. JIŘÍ KRŠ
|
Neaktivní
od 29.12.2021
|
předseda představenstva |
12.10.2016 |
Adresa: |
35601, 2607794, Sokolov, Březová, Březová, Gen. Svobody, 313 |
|
Bc. Ing. JIŘÍ KRŠ
|
Neaktivní
od 29.12.2021
|
předseda představenstva |
12.10.2016 |
Adresa: |
35601, 2607794, Sokolov, Březová, Březová, Gen. Svobody, 313, Gen. Svobody 313, 35601 Březová |
|
Ing. KAREL PIŠTĚJ
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
předseda představenstva |
29.08.2014 |
Adresa: |
35601, 20799543, Sokolov, Sokolov, Závodu míru, 1787 |
|
Ing. KAREL PIŠTĚJ
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
předseda představenstva |
29.08.2014 |
Adresa: |
35601, 20799543, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Závodu míru, 1787, Závodu míru 1787, 35601 Sokolov |
|
KAREL PIŠTĚJ
|
Neaktivní
od 29.08.2014
|
předseda představenstva |
18.09.2013 |
Adresa: |
35601, 20799543, Sokolov, Sokolov, Závodu míru, 1787 |
|
VLADIMÍR RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 29.08.2014
|
člen představenstva |
18.09.2013 |
Adresa: |
36001, 42146135, Kolová, Kolová, 251 |
|
KAREL PIŠTĚJ
|
Neaktivní
od 29.08.2014
|
předseda představenstva |
18.09.2013 |
Adresa: |
35601, 20799543, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Závodu míru, 1787, Závodu míru 1787, 35601 Sokolov |
|
VLADIMÍR RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 29.08.2014
|
člen představenstva |
18.09.2013 |
Adresa: |
36001, 42146135, Karlovy Vary, Kolová, Kolová, 251, č.p. 251, 36001 Kolová |
|
JOSEF ŠIŠKA
|
Neaktivní
od 29.08.2014
|
člen představenstva |
06.08.2013 |
Adresa: |
35002, 20911190, Cheb, Cheb, Komorní, 1842, 13 |
|
JOSEF ŠIŠKA
|
Neaktivní
od 29.08.2014
|
člen představenstva |
06.08.2013 |
Adresa: |
35002, 20911190, Cheb, Cheb, Cheb, Komorní, 1842, 13, Komorní 1842/13, 35002 Cheb |
|
Vladimír Růžička
|
Neaktivní
od 18.09.2013
|
člen představenstva |
20.08.2012 |
Adresa: |
36017, 26492695, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Nejdlova, 940, 11 |
|
Vladimír Růžička
|
Neaktivní
od 18.09.2013
|
člen představenstva |
20.08.2012 |
Adresa: |
36017, 26492695, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Nejdlova, 940, 11, Nejdlova 940/11, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
Ing. Jiří Krš
|
Neaktivní
od 06.08.2013
|
předseda představenstva |
03.11.2011 |
Adresa: |
35601, 2607794, Březová, gen. Svobody, 313 |
|
Ing. Karel Pištěj
|
Neaktivní
od 18.09.2013
|
místopředseda představenstva |
03.11.2011 |
Adresa: |
35601, 20799543, Sokolov, Závodu míru, 1787 |
|
Ing. JIŘÍ KRŠ
|
Neaktivní
od 06.08.2013
|
předseda představenstva |
03.11.2011 |
Adresa: |
35601, 2607794, Sokolov, Březová, Březová, Gen. Svobody, 313, Gen. Svobody 313, 35601 Březová |
|
Ing. KAREL PIŠTĚJ
|
Neaktivní
od 18.09.2013
|
místopředseda představenstva |
03.11.2011 |
Adresa: |
35601, 20799543, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Závodu míru, 1787, Závodu míru 1787, 35601 Sokolov |
|
Ing. Karel Pištěj
|
Neaktivní
od 03.11.2011
|
člen představenstva |
16.08.2011 |
Adresa: |
35601, 20799543, Sokolov, Závodu míru, 1787 |
|
Ing. KAREL PIŠTĚJ
|
Neaktivní
od 03.11.2011
|
člen představenstva |
16.08.2011 |
Adresa: |
35601, 20799543, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Závodu míru, 1787, Závodu míru 1787, 35601 Sokolov |
|
Václav Forman
|
Neaktivní
od 16.08.2011
|
předseda představenstva |
02.03.2009 |
Adresa: |
35601, 20798351, Sokolov, Mánesova, 1665 |
|
Ing. Jiří Krš
|
Neaktivní
od 03.11.2011
|
místopředseda představenstva |
02.03.2009 |
Adresa: |
35601, 2607794, Březová, gen. Svobody, 313 |
|
Radovan Vitoušek
|
Neaktivní
od 20.08.2012
|
člen představenstva |
02.03.2009 |
Adresa: |
36225, 26347296, Nová Role, Luční, 315 |
|
Václav Forman
|
Neaktivní
od 16.08.2011
|
předseda představenstva |
02.03.2009 |
Adresa: |
35601, 20798351, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Mánesova, 1665, Mánesova 1665, 35601 Sokolov |
|
Ing. JIŘÍ KRŠ
|
Neaktivní
od 03.11.2011
|
místopředseda představenstva |
02.03.2009 |
Adresa: |
35601, 2607794, Sokolov, Březová, Březová, Gen. Svobody, 313, Gen. Svobody 313, 35601 Březová |
|
Radovan Vitoušek
|
Neaktivní
od 20.08.2012
|
člen představenstva |
02.03.2009 |
Adresa: |
36225, 26347296, Karlovy Vary, Nová Role, Nová Role, Luční, 315, Luční 315, 36225 Nová Role |
|