MAREK STROBACH
|
Aktivní
|
jednatel |
16.05.2014 |
Adresa: |
25225, 6266746, Dobříč, Dobříč, 57 |
|
MAREK STROBACH
|
Aktivní
|
jednatel |
16.05.2014 |
Adresa: |
25225, 6266746, Praha-západ, Dobříč, Dobříč, 57, č.p. 57, 25225 Dobříč |
|
Marek Strobach
|
Neaktivní
od 16.05.2014
|
jednatel |
14.11.2008 |
Adresa: |
14300, 26095904, Praha 4, Modřany, Písková, 830/25 |
|
Marek Strobach
|
Neaktivní
od 16.05.2014
|
jednatel |
14.11.2008 |
Adresa: |
14300, 26095904, Praha, Modřany, Písková, 830, 25, Písková 830/25, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Marek Strobach
|
Neaktivní
od 14.11.2008
|
jednatel |
18.06.2007 |
Adresa: |
14300, 21939497, Praha, Modřany, Petržílova, 3295 |
|
Marek Strobach
|
Neaktivní
od 14.11.2008
|
jednatel |
18.06.2007 |
Adresa: |
14300, 21939497, Praha, Modřany, Petržílova, 3295, 3, Petržílova 3295/3, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Filip Vařil
|
Neaktivní
od 18.06.2007
|
jednatel |
29.01.2007 |
Adresa: |
38101, 8673896, Český Krumlov, Chvalšinská, 231 |
|
Filip Vařil
|
Neaktivní
od 18.06.2007
|
jednatel |
29.01.2007 |
Adresa: |
38101, 8673896, Český Krumlov, Český Krumlov, Latrán, Chvalšinská, 231, Chvalšinská 231, Latrán, 38101 Český Krumlov |
|