PAVEL KORTÁN
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
14.02.2024 |
Adresa: |
38223, 12945234, Český Krumlov, Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví, 78, č.p. 78, 38223 Černá v Pošumaví |
|
ALENA KUBINCOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
14.02.2024 |
Adresa: |
38279, 8691355, Český Krumlov, Frymburk, Frymburk, 22, č.p. 22, 38279 Frymburk |
|
IVA ŽIŽKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
14.02.2024 |
Adresa: |
38279, 8691355, Český Krumlov, Frymburk, Frymburk, 22, č.p. 22, 38279 Frymburk |
|
JOSEF JUHAŇÁK
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.02.2023 |
Adresa: |
38279, 8691355, Český Krumlov, Frymburk, Frymburk, 22 |
|
PAVEL KORTÁN
|
Aktivní
|
předseda výboru |
14.02.2023 |
Adresa: |
38223, 12945234, Český Krumlov, Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví, 78 |
|
Pavel Kortán
|
Aktivní
|
předseda výboru |
13.03.2010 |
Adresa: |
38279, 999999999, Frymburk, 22 |
|
Josef Juhaňák
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.03.2010 |
Adresa: |
38279, 999999999, Frymburk, 22 |
|
Václav Mertl
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.03.2010 |
Adresa: |
38279, 999999999, Frymburk, 22 |
|
JOSEF JUHAŇÁK
|
Neaktivní
od 14.02.2024
|
člen výboru |
16.02.2023 |
Adresa: |
38279, 8691355, Český Krumlov, Frymburk, Frymburk, 22, č.p. 22, 38279 Frymburk |
|
PAVEL KORTÁN
|
Neaktivní
od 14.02.2024
|
předseda výboru |
14.02.2023 |
Adresa: |
38223, 12945234, Český Krumlov, Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví, 78, č.p. 78, 38223 Černá v Pošumaví |
|
Pavel Kortán
|
Neaktivní
od 14.02.2023
|
předseda výboru |
13.03.2010 |
Adresa: |
38279, Frymburk, 22 |
|
Josef Juhaňák
|
Neaktivní
od 16.02.2023
|
člen výboru |
13.03.2010 |
Adresa: |
38279, Frymburk, 22 |
|
Václav Mertl
|
Neaktivní
od 16.02.2023
|
člen výboru |
13.03.2010 |
Adresa: |
38279, Frymburk, 22 |
|
Pavel Kortán
|
Neaktivní
od 14.02.2023
|
předseda výboru |
13.03.2010 |
Adresa: |
38279, 8691355, Český Krumlov, Frymburk, Frymburk, 22, č.p. 22, 38279 Frymburk |
|
JOSEF JUHAŇÁK
|
Neaktivní
od 16.02.2023
|
člen výboru |
13.03.2010 |
Adresa: |
38279, 8691355, Český Krumlov, Frymburk, Frymburk, 22, č.p. 22, 38279 Frymburk |
|
Václav Mertl
|
Neaktivní
od 16.02.2023
|
člen výboru |
13.03.2010 |
Adresa: |
38279, 8691355, Český Krumlov, Frymburk, Frymburk, 22, č.p. 22, 38279 Frymburk |
|
Vladimír Pohančanik
|
Neaktivní
od 13.03.2010
|
předseda výboru |
13.04.2007 |
Adresa: |
38279, 999999999, Frymburk, 22 |
|
Josef Juhaňák
|
Neaktivní
od 13.03.2010
|
člen výboru |
13.04.2007 |
Adresa: |
38279, 999999999, Frymburk, 22 |
|
Pavel Kortán
|
Neaktivní
od 13.03.2010
|
člen výboru |
13.04.2007 |
Adresa: |
38223, 12945234, Černá v Pošumaví, 78 |
|
Vladimír Pohančanik
|
Neaktivní
od 13.03.2010
|
předseda výboru |
13.04.2007 |
Adresa: |
38279, Frymburk, 22 |
|
Josef Juhaňák
|
Neaktivní
od 13.03.2010
|
člen výboru |
13.04.2007 |
Adresa: |
38279, Frymburk, 22 |
|
Vladimír Pohančanik
|
Neaktivní
od 13.03.2010
|
předseda výboru |
13.04.2007 |
Adresa: |
38279, 8691355, Český Krumlov, Frymburk, Frymburk, 22, č.p. 22, 38279 Frymburk |
|
JOSEF JUHAŇÁK
|
Neaktivní
od 13.03.2010
|
člen výboru |
13.04.2007 |
Adresa: |
38279, 8691355, Český Krumlov, Frymburk, Frymburk, 22, č.p. 22, 38279 Frymburk |
|
PAVEL KORTÁN
|
Neaktivní
od 13.03.2010
|
člen výboru |
13.04.2007 |
Adresa: |
38223, 12945234, Český Krumlov, Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví, 78, č.p. 78, 38223 Černá v Pošumaví |
|