Informace o společnosti
Datum aktualizace:
01.06.2024
Název: | AMERFO o.p.s. |
ICO: | 28064038 |
Registrovaná adresa: | 61200, 19709561, Brno-město, Brno, Královo Pole, Charvatská, 1657, 42, Charvatská 1657/42, Královo Pole, 61200 Brno |
Začleněno na: | 13.04.2007 |
Předmět podnikání: |
Podpora rozvíjení kulturní, vědecké a obchodní spolupráce mezi ČR a USA
Natáčení příběhů pamětníků mj. v rámci projektu Paměťová stopa
Provoz environmentálního, sociálního a kulturního projektu Retro-use
Podpora vzdělávání, vědy a výzkumu mezi ČR a USA
Boj za lidská práva
Popularizace nejnovějších vědeckých poznatků
Popularizace regionální historie a provoz muzejních prostor
Rozvoj občanské společnosti
Publikace nekomerčních tisků, které slouží k popularizaci moderních dějin, ve spolupráci s odbornými institucemi
Podpora a účast na projektech přeshraniční spolupráce s okolními zeměmi
Podpora vyrovnání se s nacistickou a komunistickou minulostí České republiky
Organizace akreditovaných a rekvalifikačních vzdělávacích kurzů
Provoz chráněných pracovních míst v sociálním podniku pro osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Mgr. PAVEL KANDALEC | Aktivní | předseda správní rady | 29.12.2023 |
|
|||
MgA. ELI OUR | Aktivní | člen správní rady | 26.01.2023 |
|
|||
prof. doc. Mgr. JAN GOGOLA | Aktivní | člen dozorčí rady | 31.12.2022 |
|
|||
prof. Ing. arch. VLADIMÍR ŠLAPETA | Aktivní | předseda dozorčí rady | 28.12.2022 |
|
|||
prof. doc. Mgr. JAN GOGOLA | Aktivní | člen dozorčí rady | 28.12.2022 |
|
|||
MARTIN VACULÍK | Aktivní | člen dozorčí rady | 28.12.2022 |
|
|||
MARCEL IHNAČÁK | Aktivní | člen správní rady | 28.12.2022 |
|
|||
doc. MUDr. TOMÁŠ KÁRA | Aktivní | člen dozorčí rady | 27.11.2021 |
|
|||
prof. doc. Mgr. JAN GOGOLA | Aktivní | předseda dozorčí rady | 12.11.2021 |
|
|||
prof. Ing. arch. VLADIMÍR ŠLAPETA | Aktivní | člen dozorčí rady | 12.11.2021 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
PAVEL OUR PALEČEK | Aktivní | 20.04.2024 | |
|
|||
PAVEL OUR PALEČEK | Aktivní | 26.01.2018 | |
|
|||
PAVEL OUR PALEČEK | Neaktivní od 20.04.2024 | 26.01.2018 | |
|
|||
PAVEL OUR PALEČEK | Neaktivní od 26.01.2018 | 11.09.2017 | |
|
|||
PAVEL OUR PALEČEK | Neaktivní od 26.01.2018 | 11.09.2017 | |
|
|||
PAVEL PALEČEK | Neaktivní od 11.09.2017 | 21.03.2014 | |
|
|||
PAVEL PALEČEK | Neaktivní od 11.09.2017 | 21.03.2014 | |
|
Registrační číslo AMERFO o.p.s. je 28064038.
Registrační adresa AMERFO o.p.s. je 61200, 19709561, Brno-město, Brno, Královo Pole, Charvatská, 1657, 42, Charvatská 1657/42, Královo Pole, 61200 Brno.
AMERFO o.p.s. byla založena 13.04.2007.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Mgr. PAVEL KANDALEC, MgA. ELI OUR, prof. doc. Mgr. JAN GOGOLA, prof. Ing. arch. VLADIMÍR ŠLAPETA, prof. doc. Mgr. JAN GOGOLA, MARTIN VACULÍK, MARCEL IHNAČÁK, doc. MUDr. TOMÁŠ KÁRA, prof. doc. Mgr. JAN GOGOLA, prof. Ing. arch. VLADIMÍR ŠLAPETA.