Ing. JAN NEDVĚD
|
Aktivní
|
jednatel |
07.02.2019 |
Adresa: |
37341, 27258661, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Lesní, 1179 |
|
Ing. JAN NEDVĚD
|
Aktivní
|
jednatel |
07.02.2019 |
Adresa: |
37341, 27258661, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Lesní, 1179, Lesní 1179, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
Ing. ROMAN MALLÁT
|
Aktivní
|
jednatel |
06.04.2016 |
Adresa: |
37341, 26377080, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Podskalí, 1220 |
|
Ing. ROMAN MALLÁT
|
Aktivní
|
jednatel |
06.04.2016 |
Adresa: |
37341, 26377080, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Podskalí, 1220, Podskalí 1220, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
MICHAL SMAŽÍK
|
Neaktivní
od 23.06.2017
|
jednatel |
06.04.2016 |
Adresa: |
37007, 26491729, Roudné, Roudné, Zahradní, 335 |
|
LADISLAV VÁVRA
|
Neaktivní
od 26.09.2017
|
jednatel |
06.04.2016 |
Adresa: |
38291, 8719225, Malonty, Malonty, 73 |
|
Ing. JAN NEDVĚD
|
Neaktivní
od 07.02.2019
|
jednatel |
06.04.2016 |
Adresa: |
15000, 22020373, Praha, Košíře, Brožíkova, 281, 6 |
|
MICHAL SMAŽÍK
|
Neaktivní
od 23.06.2017
|
jednatel |
06.04.2016 |
Adresa: |
37007, 26491729, České Budějovice, Roudné, Roudné, Zahradní, 335, Zahradní 335, 37007 Roudné |
|
LADISLAV VÁVRA
|
Neaktivní
od 26.09.2017
|
jednatel |
06.04.2016 |
Adresa: |
38291, 8719225, Český Krumlov, Malonty, Malonty, 73, č.p. 73, 38291 Malonty |
|
Ing. JAN NEDVĚD
|
Neaktivní
od 07.02.2019
|
jednatel |
06.04.2016 |
Adresa: |
15000, 22020373, Praha, Košíře, Brožíkova, 281, 6, Brožíkova 281/6, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Ing. ROMAN MALLÁT
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
jednatel |
06.09.2014 |
Adresa: |
37341, 26377080, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Podskalí, 1220 |
|
Ing. JAN NEDVĚD
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
jednatel |
06.09.2014 |
Adresa: |
15000, 22020373, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Brožíkova, 281, 6 |
|
Ing. JAN NEDVĚD
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
jednatel |
06.09.2014 |
Adresa: |
15000, 22020373, Praha, Košíře, Brožíkova, 281, 6, Brožíkova 281/6, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Ing. ROMAN MALLÁT
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
jednatel |
06.09.2014 |
Adresa: |
37341, 26377080, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Podskalí, 1220, Podskalí 1220, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
Ing. KAREL ŠAFRATA
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
jednatel |
24.07.2013 |
Adresa: |
37006, 27785521, Srubec, Srubec, K Hájovně, 772 |
|
Ing. KAREL ŠAFRATA
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
jednatel |
24.07.2013 |
Adresa: |
37006, 27785521, České Budějovice, Srubec, Srubec, K Hájovně, 772, K Hájovně 772, 37006 Srubec |
|
Ing. Karel Šafrata
|
Neaktivní
od 24.07.2013
|
jednatel |
12.09.2007 |
Adresa: |
37311, 11761156, Ledenice, Na zahradách, 495 |
|
Ing. Roman Mallát
|
Neaktivní
od 06.09.2014
|
jednatel |
12.09.2007 |
Adresa: |
37341, 26377080, Hluboká nad Vltavou, Podskalí, 1220 |
|
Ing. Jan Nedvěd
|
Neaktivní
od 06.09.2014
|
jednatel |
12.09.2007 |
Adresa: |
37005, České Budějovice, Větrná, 72a |
|
Ladislav Vávra
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
jednatel |
12.09.2007 |
Adresa: |
38291, 8719225, Malonty, 73 |
|
Ing. Karel Šafrata
|
Neaktivní
od 24.07.2013
|
jednatel |
12.09.2007 |
Adresa: |
37311, 11761156, České Budějovice, Ledenice, Ledenice, Na Zahradách, 495, Na Zahradách 495, 37311 Ledenice |
|
Ing. Jan Nedvěd
|
Neaktivní
od 06.09.2014
|
jednatel |
12.09.2007 |
Adresa: |
37005, 23356413, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Větrná, 1467, 72a, Větrná 1467/72a, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Ing. ROMAN MALLÁT
|
Neaktivní
od 06.09.2014
|
jednatel |
12.09.2007 |
Adresa: |
37341, 26377080, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Podskalí, 1220, Podskalí 1220, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
LADISLAV VÁVRA
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
jednatel |
12.09.2007 |
Adresa: |
38291, 8719225, Český Krumlov, Malonty, Malonty, 73, č.p. 73, 38291 Malonty |
|