JOSEF NACHLINGER
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
23.07.2015 |
Adresa: |
38301, 17698154, Prachatice, Prachatice II, Slámova, 86 |
|
ŠÁRKA TURKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
23.07.2015 |
Adresa: |
38301, 17698154, Prachatice, Prachatice II, Slámova, 86 |
|
MIROSLAV ZÁHORKA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
23.07.2015 |
Adresa: |
38301, 17698154, Prachatice, Prachatice II, Slámova, 86 |
|
JOSEF NACHLINGER
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
23.07.2015 |
Adresa: |
38301, 17698154, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Slámova, 86, Slámova 86, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
ŠÁRKA TURKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
23.07.2015 |
Adresa: |
38301, 17698154, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Slámova, 86, Slámova 86, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
MIROSLAV ZÁHORKA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
23.07.2015 |
Adresa: |
38301, 17698154, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Slámova, 86, Slámova 86, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
JUDr. Josef Špiller
|
Neaktivní
od 23.07.2015
|
místopředseda výboru |
19.07.2012 |
Adresa: |
38301, 17698154, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Slámova, 86 |
|
JUDr. Josef Špiller
|
Neaktivní
od 23.07.2015
|
místopředseda výboru |
19.07.2012 |
Adresa: |
38301, 17698154, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Slámova, 86, Slámova 86, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
JUDr. Josef Špiller
|
Neaktivní
od 19.07.2012
|
místopředseda výboru |
04.07.2012 |
Adresa: |
38301, 17698154, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Slámova, 86 |
|
JOSEF NACHLINGER
|
Neaktivní
od 23.07.2015
|
předseda výboru |
04.07.2012 |
Adresa: |
38301, 17698154, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Slámova, 86 |
|
Miroslav Záhorka
|
Neaktivní
od 23.07.2015
|
člen výboru |
04.07.2012 |
Adresa: |
38301, 17698154, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Slámova, 86 |
|
JUDr. Josef Špiller
|
Neaktivní
od 19.07.2012
|
místopředseda výboru |
04.07.2012 |
Adresa: |
38301, 17698154, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Slámova, 86, Slámova 86, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
JOSEF NACHLINGER
|
Neaktivní
od 23.07.2015
|
předseda výboru |
04.07.2012 |
Adresa: |
38301, 17698154, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Slámova, 86, Slámova 86, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
MIROSLAV ZÁHORKA
|
Neaktivní
od 23.07.2015
|
člen výboru |
04.07.2012 |
Adresa: |
38301, 17698154, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Slámova, 86, Slámova 86, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
Jiří Vitoul
|
Neaktivní
od 04.07.2012
|
předseda |
19.12.2007 |
Adresa: |
38301, Prachatice II, Slámova, 86 |
|
Josef Nachlinger
|
Neaktivní
od 04.07.2012
|
místopředseda |
19.12.2007 |
Adresa: |
38301, Prachatice II, Slámova, 86 |
|
JUDr. Josef Špiller
|
Neaktivní
od 04.07.2012
|
člen |
19.12.2007 |
Adresa: |
38301, Prachatice II, Slámova, 86 |
|
Jiří Vitoul
|
Neaktivní
od 04.07.2012
|
předseda |
19.12.2007 |
Adresa: |
38301, 17698154, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Slámova, 86, Slámova 86, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
JOSEF NACHLINGER
|
Neaktivní
od 04.07.2012
|
místopředseda |
19.12.2007 |
Adresa: |
38301, 17698154, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Slámova, 86, Slámova 86, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
JUDr. Josef Špiller
|
Neaktivní
od 04.07.2012
|
člen |
19.12.2007 |
Adresa: |
38301, 17698154, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Slámova, 86, Slámova 86, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|