KAREL DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
statutární ředitel |
17.07.2014 |
Adresa: |
39001, 27951111, Tábor, Tábor, Hradební, 3121 |
|
KAREL DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
statutární ředitel |
17.07.2014 |
Adresa: |
39001, 27951111, Tábor, Tábor, Tábor, Hradební, 3121, Hradební 3121, 39001 Tábor |
|
KAREL DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
člen představenstva |
26.06.2013 |
Adresa: |
39001, 27951111, Tábor, Tábor, Hradební, 3121 |
|
KAREL DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
člen představenstva |
26.06.2013 |
Adresa: |
39001, 27951111, Tábor, Tábor, Tábor, Hradební, 3121, Hradební 3121, 39001 Tábor |
|
Jan Deim
|
Neaktivní
od 27.09.2012
|
člen představenstva |
27.09.2012 |
Adresa: |
39002, 27658791, Tábor, Janáčkova, 3086 |
|
Karel Dvořák
|
Neaktivní
od 26.06.2013
|
člen představenstva |
27.09.2012 |
Adresa: |
39001, Tábor - Čelkovice, U Lípy, 208 |
|
JAN DEIM
|
Neaktivní
od 27.09.2012
|
člen představenstva |
27.09.2012 |
Adresa: |
39002, 27658791, Tábor, Tábor, Tábor, Janáčkova, 3086, Janáčkova 3086, 39002 Tábor |
|
Karel Dvořák
|
Neaktivní
od 26.06.2013
|
člen představenstva |
27.09.2012 |
Adresa: |
39001, 19781288, Tábor, Tábor, Čelkovice, U Lípy, 208, U Lípy 208, Čelkovice, 39001 Tábor |
|
Karel Dvořák
|
Neaktivní
od 27.09.2012
|
předseda představenstva |
07.12.2007 |
Adresa: |
39001, Tábor - Čelkovice, U Lípy, 208 |
|
Ing. Jan Bursa
|
Neaktivní
od 27.09.2012
|
člen představenstva |
07.12.2007 |
Adresa: |
37004, České Budějovice, Staroměstská, 6 |
|
Ing. Petr Převrátil
|
Neaktivní
od 27.09.2012
|
člen představenstva |
07.12.2007 |
Adresa: |
39002, 19791950, Tábor, Záluží, 36 |
|
Karel Dvořák
|
Neaktivní
od 27.09.2012
|
předseda představenstva |
07.12.2007 |
Adresa: |
39001, 19781288, Tábor, Tábor, Čelkovice, U Lípy, 208, U Lípy 208, Čelkovice, 39001 Tábor |
|
Ing. Jan Bursa
|
Neaktivní
od 27.09.2012
|
člen představenstva |
07.12.2007 |
Adresa: |
37004, 23378247, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Staroměstská, 2261, 6, Staroměstská 2261/6, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Ing. Petr Převrátil
|
Neaktivní
od 27.09.2012
|
člen představenstva |
07.12.2007 |
Adresa: |
39002, 19791950, Tábor, Tábor, Záluží, 36, Záluží 36, 39002 Tábor |
|