Ing. JIŘÍ ZBROJKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
06.01.2016 |
Adresa: |
39301, 28131703, Pelhřimov, Pelhřimov, Cholossiova, 2455 |
|
Mgr. BLANKA SEVEROVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
06.01.2016 |
Adresa: |
39301, 25400771, Pelhřimov, Pelhřimov, Strachovská, 2136 |
|
Ing. JIŘÍ ZBROJKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
06.01.2016 |
Adresa: |
39301, 26550661, Pelhřimov, Pelhřimov, Rubešova, 2149 |
|
Ing. JIŘÍ ZBROJKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
06.01.2016 |
Adresa: |
39301, 28131703, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Cholossiova, 2455, Cholossiova 2455, 39301 Pelhřimov |
|
Mgr. BLANKA SEVEROVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
06.01.2016 |
Adresa: |
39301, 25400771, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Strachovská, 2136, Strachovská 2136, 39301 Pelhřimov |
|
Ing. JIŘÍ ZBROJKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
06.01.2016 |
Adresa: |
39301, 26550661, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rubešova, 2149, Rubešova 2149, 39301 Pelhřimov |
|
Mgr. BLANKA SEVEROVÁ
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
člen představenstva |
06.11.2015 |
Adresa: |
39301, 25400771, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Strachovská, 2136 |
|
Mgr. BLANKA SEVEROVÁ
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
člen představenstva |
06.11.2015 |
Adresa: |
39301, 25400771, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Strachovská, 2136, Strachovská 2136, 39301 Pelhřimov |
|
Ing. JIŘÍ ZBROJKA
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
člen představenstva |
11.08.2015 |
Adresa: |
39301, 26550661, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rubešova, 2149 |
|
Ing. JIŘÍ ZBROJKA
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
člen představenstva |
11.08.2015 |
Adresa: |
39301, 26550661, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rubešova, 2149, Rubešova 2149, 39301 Pelhřimov |
|
Ing. JIŘÍ ZBROJKA
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
předseda představenstva |
02.08.2015 |
Adresa: |
39301, 28131703, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Cholossiova, 2455 |
|
Ing. JIŘÍ ZBROJKA
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
předseda představenstva |
02.08.2015 |
Adresa: |
39301, 28131703, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Cholossiova, 2455, Cholossiova 2455, 39301 Pelhřimov |
|
Ing. Jiří Zbrojka
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
předseda představenstva |
15.12.2011 |
Adresa: |
39301, 28131703, Pelhřimov, Cholossiova, 2455 |
|
Ing. Jiří Zbrojka
|
Neaktivní
od 11.08.2015
|
člen představenstva |
15.12.2011 |
Adresa: |
39301, 26550661, Pelhřimov, Rubešova, 2149 |
|
Mgr. Blanka Severová
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
člen představenstva |
15.12.2011 |
Adresa: |
39301, 25400771, Pelhřimov, Strachovská, 2136 |
|
Ing. JIŘÍ ZBROJKA
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
předseda představenstva |
15.12.2011 |
Adresa: |
39301, 28131703, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Cholossiova, 2455, Cholossiova 2455, 39301 Pelhřimov |
|
Ing. JIŘÍ ZBROJKA
|
Neaktivní
od 11.08.2015
|
člen představenstva |
15.12.2011 |
Adresa: |
39301, 26550661, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rubešova, 2149, Rubešova 2149, 39301 Pelhřimov |
|
Mgr. BLANKA SEVEROVÁ
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
člen představenstva |
15.12.2011 |
Adresa: |
39301, 25400771, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Strachovská, 2136, Strachovská 2136, 39301 Pelhřimov |
|
Ing. Jiří Zbrojka
|
Neaktivní
od 15.12.2011
|
člen představenstva |
19.12.2007 |
Adresa: |
39301, 26550661, Pelhřimov, Rubešova, 2149 |
|
Ing. Jiří Zbrojka
|
Neaktivní
od 15.12.2011
|
člen představenstva |
19.12.2007 |
Adresa: |
39301, 20144610, Pelhřimov, Pod Kalvárií, 1546 |
|
Ing. PAVEL KOUTENSKÝ
|
Neaktivní
od 15.12.2011
|
člen představenstva |
19.12.2007 |
Adresa: |
39301, 20095325, Olešná, Plevnice, 12 |
|
Ing. JIŘÍ ZBROJKA
|
Neaktivní
od 15.12.2011
|
člen představenstva |
19.12.2007 |
Adresa: |
39301, 26550661, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rubešova, 2149, Rubešova 2149, 39301 Pelhřimov |
|
Ing. Jiří Zbrojka
|
Neaktivní
od 15.12.2011
|
člen představenstva |
19.12.2007 |
Adresa: |
39301, 20144610, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Pod Kalvárií, 1546, Pod Kalvárií 1546, 39301 Pelhřimov |
|
Ing. PAVEL KOUTENSKÝ
|
Neaktivní
od 15.12.2011
|
člen představenstva |
19.12.2007 |
Adresa: |
39301, 20095325, Pelhřimov, Olešná, Plevnice, 12, Plevnice 12, 39301 Olešná |
|