Ing. JAN NEDVĚD
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
07.02.2019 |
Adresa: |
37341, 27258661, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Lesní, 1179 |
|
Ing. JAN NEDVĚD
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
07.02.2019 |
Adresa: |
37341, 27258661, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Lesní, 1179, Lesní 1179, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
Ing. ROMAN MALLÁT
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
28.03.2013 |
Adresa: |
37341, 26377080, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Podskalí, 1220 |
|
Ing. ROMAN MALLÁT
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
28.03.2013 |
Adresa: |
37341, 26377080, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Podskalí, 1220, Podskalí 1220, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
ŠÁRKA NEDVĚDOVÁ
|
Neaktivní
od 08.10.2016
|
člen představenstva |
28.03.2013 |
Adresa: |
37341, 27258661, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Lesní, 1179 |
|
Ing. JAN NEDVĚD
|
Neaktivní
od 07.02.2019
|
předseda představenstva |
28.03.2013 |
Adresa: |
15000, 22020373, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Brožíkova, 281, 6 |
|
ŠÁRKA NEDVĚDOVÁ
|
Neaktivní
od 08.10.2016
|
člen představenstva |
28.03.2013 |
Adresa: |
37341, 27258661, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Lesní, 1179, Lesní 1179, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
Ing. JAN NEDVĚD
|
Neaktivní
od 07.02.2019
|
předseda představenstva |
28.03.2013 |
Adresa: |
15000, 22020373, Praha, Košíře, Brožíkova, 281, 6, Brožíkova 281/6, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Vít Červený
|
Neaktivní
od 28.03.2013
|
člen představenstva |
29.04.2009 |
Adresa: |
31800, Plzeň 3, Skvrňany, Karla Steinera, 873/22 |
|
Ing. Vít Červený
|
Neaktivní
od 28.03.2013
|
člen představenstva |
29.04.2009 |
Adresa: |
31800, 24564401, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Karla Steinera, 873, 22, Karla Steinera 873/22, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Ing. Vít Červený
|
Neaktivní
od 29.04.2009
|
člen představenstva |
19.01.2008 |
Adresa: |
32006, Plzeň 3, Jižní předměstí, Baarova, 2574/10 |
|
Ing. Jan Nedvěd
|
Neaktivní
od 28.03.2013
|
předseda představenstva |
19.01.2008 |
Adresa: |
37001, České Budějovice, Větrná, 1467/72A |
|
Ing. Václav Meškan
|
Neaktivní
od 28.03.2013
|
člen představenstva |
19.01.2008 |
Adresa: |
37001, 23341343, České Budějovice, Široká, 119/12 |
|
Ing. Vít Červený
|
Neaktivní
od 29.04.2009
|
člen představenstva |
19.01.2008 |
Adresa: |
30100, 24555584, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Baarova, 2574, 10, Baarova 2574/10, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Ing. Václav Meškan
|
Neaktivní
od 28.03.2013
|
člen představenstva |
19.01.2008 |
Adresa: |
37001, 23341343, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, Široká, 119, 12, Široká 119/12, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
|
Ing. Jan Nedvěd
|
Neaktivní
od 28.03.2013
|
předseda představenstva |
19.01.2008 |
Adresa: |
37005, 23356413, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Větrná, 1467, 72a, Větrná 1467/72a, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|