JAROMÍR NOVÝ
|
Neaktivní
od 24.12.2014
|
předseda představenstva |
17.04.2014 |
Adresa: |
38301, 70012504, Prachatice, Oseky, 45 |
|
JAROMÍR NOVÝ
|
Neaktivní
od 24.12.2014
|
předseda představenstva |
17.04.2014 |
Adresa: |
38301, 70012504, Prachatice, Prachatice, Oseky, 45, Oseky 45, 38301 Prachatice |
|
JAROMÍR NOVÝ
|
Neaktivní
od 17.04.2014
|
předseda představenstva |
09.07.2013 |
Adresa: |
38301, 17703778, Prachatice, Prachatice II, nám. Přátelství, 655 |
|
MARKÉTA LUDAČKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.12.2014
|
člen představenstva |
09.07.2013 |
Adresa: |
38301, 787698, Žernovice, Žernovice, 29 |
|
LUBOŠ REZEK
|
Neaktivní
od 24.12.2014
|
člen představenstva |
09.07.2013 |
Adresa: |
38441, 25509128, Zbytiny, Zbytiny, 22 |
|
JAROMÍR NOVÝ
|
Neaktivní
od 17.04.2014
|
předseda představenstva |
09.07.2013 |
Adresa: |
38301, 17703778, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, nám. Přátelství, 655, nám. Přátelství 655, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
MARKÉTA LUDAČKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.12.2014
|
člen představenstva |
09.07.2013 |
Adresa: |
38301, 787698, Prachatice, Žernovice, Žernovice, 29, č.p. 29, 38301 Žernovice |
|
LUBOŠ REZEK
|
Neaktivní
od 24.12.2014
|
člen představenstva |
09.07.2013 |
Adresa: |
38441, 25509128, Prachatice, Zbytiny, Zbytiny, 22, č.p. 22, 38441 Zbytiny |
|
Bernard Lainka
|
Neaktivní
od 09.07.2013
|
předseda představenstva |
23.01.2008 |
Adresa: |
38301, 859249, Pěčnov, 3 |
|
Jana Lainková
|
Neaktivní
od 09.07.2013
|
člen představenstva |
23.01.2008 |
Adresa: |
38301, 17706637, Prachatice, Budovatelská, 1052 |
|
Vladislav Němeček
|
Neaktivní
od 09.07.2013
|
člen představenstva |
23.01.2008 |
Adresa: |
38301, 17702895, Prachatice, SNP, 567 |
|
BERNARD LAINKA
|
Neaktivní
od 09.07.2013
|
předseda představenstva |
23.01.2008 |
Adresa: |
38301, 859249, Prachatice, Pěčnov, Pěčnov, 3, č.p. 3, 38301 Pěčnov |
|
Jana Lainková
|
Neaktivní
od 09.07.2013
|
člen představenstva |
23.01.2008 |
Adresa: |
38301, 17706637, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Budovatelská, 1052, Budovatelská 1052, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
Vladislav Němeček
|
Neaktivní
od 09.07.2013
|
člen představenstva |
23.01.2008 |
Adresa: |
38301, 17702895, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, SNP, 567, SNP 567, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|