JAN VOŠTA
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.05.2019 |
Adresa: |
39005, 19822316, Tábor, Tábor, Tábor, Moskevská, 2719, 5 |
|
JAN VOŠTA
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.05.2019 |
Adresa: |
39005, 19822316, Tábor, Tábor, Tábor, Moskevská, 2719, 5, Moskevská 2719/5, 39005 Tábor |
|
MAREK VOŠTA
|
Aktivní
|
jednatel |
03.05.2016 |
Adresa: |
39003, 19818696, Tábor, Tábor, Tábor, Buzulucká, 2353 |
|
MAREK VOŠTA
|
Aktivní
|
jednatel |
03.05.2016 |
Adresa: |
39003, 19818696, Tábor, Tábor, Tábor, Buzulucká, 2353, Buzulucká 2353, 39003 Tábor |
|
Marek Vošta
|
Neaktivní
od 03.05.2016
|
jednatel |
10.06.2008 |
Adresa: |
39003, 19818696, Tábor, Buzulucká, 2353 |
|
MAREK VOŠTA
|
Neaktivní
od 03.05.2016
|
jednatel |
10.06.2008 |
Adresa: |
39003, 19818696, Tábor, Tábor, Tábor, Buzulucká, 2353, Buzulucká 2353, 39003 Tábor |
|
Michal Plešák
|
Neaktivní
od 10.06.2008
|
jednatel |
17.01.2008 |
Adresa: |
39002, 19820721, Tábor, Mírová, 2556 |
|
Michal Plešák
|
Neaktivní
od 10.06.2008
|
jednatel |
17.01.2008 |
Adresa: |
39002, 19820721, Tábor, Tábor, Tábor, Mírová, 2556, Mírová 2556, 39002 Tábor |
|