VÁCLAV RYCHLIK
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.06.2022 |
Adresa: |
14800, 42731054, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Demlova, 1752, 19 |
|
VÁCLAV RYCHLIK
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.06.2022 |
Adresa: |
14800, 42731054, Praha, Kunratice, Demlova, 1752, 19, Demlova 1752/19, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
LUCIE RYCHLIKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.11.2017 |
Adresa: |
14800, 42731054, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Demlova, 1752, 19 |
|
LUCIE RYCHLIKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.11.2017 |
Adresa: |
14800, 42731054, Praha, Kunratice, Demlova, 1752, 19, Demlova 1752/19, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Ing. MILOSLAV VOTAVA
|
Neaktivní
od 10.11.2017
|
Jednatel |
07.09.2017 |
Adresa: |
11000, 21693676, Hlavní město Praha, Praha, Josefov, Bílkova, 132, 4 |
|
Ing. MILOSLAV VOTAVA
|
Neaktivní
od 10.11.2017
|
Jednatel |
07.09.2017 |
Adresa: |
11000, 21693676, Praha, Josefov, Bílkova, 132, 4, Bílkova 132/4, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Bc. LUCIE RYCHLIKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.09.2017
|
jednatel |
06.03.2017 |
Adresa: |
14800, 42731054, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Demlova, 1752, 19 |
|
Bc. LUCIE RYCHLIKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.09.2017
|
jednatel |
06.03.2017 |
Adresa: |
14800, 42731054, Praha, Kunratice, Demlova, 1752, 19, Demlova 1752/19, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
MATOUŠ RYCHLIK
|
Neaktivní
od 09.06.2022
|
jednatel |
09.09.2015 |
Adresa: |
25242, 24978426, Praha-západ, Jesenice, Horní Jirčany, Zvonková, 477 |
|
MATOUŠ RYCHLIK
|
Neaktivní
od 09.06.2022
|
jednatel |
09.09.2015 |
Adresa: |
25242, 24978426, Praha-západ, Jesenice, Horní Jirčany, Zvonková, 477, Zvonková 477, Horní Jirčany, 25242 Jesenice |
|
MATOUŠ RYCHLIK
|
Neaktivní
od 09.09.2015
|
jednatel |
17.09.2014 |
Adresa: |
14000, 26035421, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Baarova, 1472, 19 |
|
JIŘÍ FELIX
|
Neaktivní
od 06.03.2017
|
jednatel |
17.09.2014 |
Adresa: |
16000, 22291806, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Tobrucká, 706, 11 |
|
MATOUŠ RYCHLIK
|
Neaktivní
od 09.09.2015
|
jednatel |
17.09.2014 |
Adresa: |
14000, 26035421, Praha, Michle, Baarova, 1472, 19, Baarova 1472/19, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Jiří Felix
|
Neaktivní
od 06.03.2017
|
jednatel |
17.09.2014 |
Adresa: |
16000, 22291806, Praha, Vokovice, Tobrucká, 706, 11, Tobrucká 706/11, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Matouš Rychlík
|
Neaktivní
od 17.09.2014
|
jednatel |
31.07.2008 |
Adresa: |
25242, 24978426, Jesenice, Horní Jirčany, Zvonková, 477 |
|
Matouš Rychlík
|
Neaktivní
od 17.09.2014
|
jednatel |
31.07.2008 |
Adresa: |
25242, 24978426, Praha-západ, Jesenice, Horní Jirčany, Zvonková, 477, Zvonková 477, Horní Jirčany, 25242 Jesenice |
|
Ing. Jiří Beneš
|
Neaktivní
od 31.07.2008
|
jednatel |
27.06.2008 |
Adresa: |
38706, Malenice, Malenice nad Volyňskou, Na Návsi, 32 |
|
Jiří Felix
|
Neaktivní
od 17.09.2014
|
jednatel |
27.06.2008 |
Adresa: |
16000, 22291806, Praha, Vokovice, Tobrucká, 706/11 |
|
Ing. Jiří Beneš
|
Neaktivní
od 31.07.2008
|
jednatel |
27.06.2008 |
Adresa: |
38706, 18386318, Strakonice, Malenice, Malenice, Na Návsi, 32, Na Návsi 32, 38706 Malenice |
|
Jiří Felix
|
Neaktivní
od 17.09.2014
|
jednatel |
27.06.2008 |
Adresa: |
16000, 22291806, Praha, Vokovice, Tobrucká, 706, 11, Tobrucká 706/11, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Martin Janoušek
|
Neaktivní
od 27.06.2008
|
jednatel |
28.01.2008 |
Adresa: |
37004, 23365579, České Budějovice, U Trojice, 799/33 |
|
Ing. Martin Janoušek
|
Neaktivní
od 27.06.2008
|
jednatel |
28.01.2008 |
Adresa: |
37004, 23365579, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, U Trojice, 799, 33, U Trojice 799/33, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|