JAN HAVLÍK
|
Neaktivní
od 09.04.2020
|
jednatel |
25.06.2018 |
Adresa: |
38301, 25225570, Prachatice, Prachatice, Perlovice, 5 |
|
JAN HAVLÍK
|
Neaktivní
od 09.04.2020
|
jednatel |
25.06.2018 |
Adresa: |
38301, 25225570, Prachatice, Prachatice, Perlovice, 5, Perlovice 5, 38301 Prachatice |
|
JAN HAVLÍK
|
Neaktivní
od 25.06.2018
|
jednatel |
27.02.2015 |
|
JAN MILČIC
|
Neaktivní
od 15.09.2014
|
jednatel |
18.02.2014 |
Adresa: |
38601, 18440428, Strakonice, Strakonice I, Čelakovského, 1125 |
|
JAN HAVLÍK
|
Neaktivní
od 27.02.2015
|
jednatel |
18.02.2014 |
Adresa: |
38451, 858722, Volary, Volary, Nová kolonie, 569 |
|
JAN MILČIC
|
Neaktivní
od 15.09.2014
|
jednatel |
18.02.2014 |
Adresa: |
38601, 18440428, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Čelakovského, 1125, Čelakovského 1125, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
JAN HAVLÍK
|
Neaktivní
od 27.02.2015
|
jednatel |
18.02.2014 |
Adresa: |
38451, 858722, Prachatice, Volary, Volary, Nová kolonie, 569, Nová kolonie 569, 38451 Volary |
|
Lucie Ševčíková
|
Neaktivní
od 15.05.2009
|
jednatel |
12.05.2008 |
Adresa: |
37005, 23354429, České Budějovice, N.Frýda, 9 |
|
Vladimír Kolář
|
Neaktivní
od 18.02.2014
|
jednatel |
12.05.2008 |
Adresa: |
38203, 8708088, Křemže, Spojovací, 321 |
|
Lucie Ševčíková
|
Neaktivní
od 15.05.2009
|
jednatel |
12.05.2008 |
Adresa: |
37005, 23354429, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, N. Frýda, 1239, 9, N. Frýda 1239/9, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Vladimír Kolář
|
Neaktivní
od 18.02.2014
|
jednatel |
12.05.2008 |
Adresa: |
38203, 8708088, Český Krumlov, Křemže, Křemže, Spojovací, 321, Spojovací 321, 38203 Křemže |
|