Bc. DUŠAN SEDLÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.09.2023 |
Adresa: |
39102, 23435682, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Wolkerova, 390, 5, Wolkerova 390/5, 39102 Sezimovo Ústí |
|
ONDŘEJ DVOŘÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
23.01.2022 |
Adresa: |
39156, 27465080, Tábor, Tábor, Měšice, Chýnovská, 608 |
|
ONDŘEJ DVOŘÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
23.01.2022 |
Adresa: |
39156, 27465080, Tábor, Tábor, Měšice, Chýnovská, 608, Chýnovská 608, Měšice, 39156 Tábor |
|
Bc. DUŠAN SEDLÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
18.06.2021 |
Adresa: |
39102, 23436751, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Lipová, 497, 3 |
|
Bc. DUŠAN SEDLÁK
|
Neaktivní
od 03.09.2023
|
jednatel |
18.06.2021 |
Adresa: |
39102, 23436751, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Lipová, 497, 3, Lipová 497/3, 39102 Sezimovo Ústí |
|
ONDŘEJ DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 23.01.2022
|
jednatel |
09.12.2017 |
Adresa: |
18600, 22698671, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Sokolovská, 101, 101b |
|
ONDŘEJ DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 23.01.2022
|
jednatel |
09.12.2017 |
Adresa: |
18600, 22698671, Praha, Karlín, Sokolovská, 101, 101b, Sokolovská 101/101b, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
MARIE FULIEROVÁ
|
Neaktivní
od 18.06.2021
|
jednatel |
06.10.2016 |
Adresa: |
39002, 27405788, Tábor, Tábor, Tábor, Nerudova, 3078 |
|
Marie Fulierová
|
Neaktivní
od 18.06.2021
|
jednatel |
06.10.2016 |
Adresa: |
39002, 27405788, Tábor, Tábor, Tábor, Nerudova, 3078, Nerudova 3078, 39002 Tábor |
|
Marie Fulierová
|
Neaktivní
od 06.10.2016
|
jednatel |
10.03.2011 |
Adresa: |
39002, 27405788, Tábor, Nerudova, 3078 |
|
Marie Fulierová
|
Neaktivní
od 06.10.2016
|
jednatel |
10.03.2011 |
Adresa: |
39002, 27405788, Tábor, Tábor, Tábor, Nerudova, 3078, Nerudova 3078, 39002 Tábor |
|
Marie Fulierová
|
Neaktivní
od 10.03.2011
|
jednatel |
25.06.2008 |
Adresa: |
39002, 25405195, Tábor, Nad Řekou, 3004 |
|
Marie Fulierová
|
Neaktivní
od 10.03.2011
|
jednatel |
25.06.2008 |
Adresa: |
39002, 25405195, Tábor, Tábor, Tábor, Nad Řekou, 3004, Nad Řekou 3004, 39002 Tábor |
|