MICHAL KOPECKÝ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
05.01.2021 |
Adresa: |
38601, 18433502, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, P. Bezruče, 287 |
|
MIROSLAV KROUPA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
05.01.2021 |
Adresa: |
38601, 18441513, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Kosmonautů, 1236 |
|
VÁCLAV POPEL
|
Aktivní
|
Člen výboru |
05.01.2021 |
Adresa: |
38601, 18441513, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Kosmonautů, 1236 |
|
MICHAL KOPECKÝ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
05.01.2021 |
Adresa: |
38601, 18433502, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, P. Bezruče, 287, P. Bezruče 287, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
MIROSLAV KROUPA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
05.01.2021 |
Adresa: |
38601, 18441513, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Kosmonautů, 1236, Kosmonautů 1236, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
VÁCLAV POPEL
|
Aktivní
|
Člen výboru |
05.01.2021 |
Adresa: |
38601, 18441513, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Kosmonautů, 1236, Kosmonautů 1236, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
MIROSLAV KROUPA
|
Neaktivní
od 05.01.2021
|
Předseda výboru |
08.01.2016 |
Adresa: |
38601, 18441513, Strakonice, Strakonice I, Kosmonautů, 1236 |
|
LUDĚK ZÁRUBA
|
Neaktivní
od 05.01.2021
|
Místopředseda výboru |
08.01.2016 |
Adresa: |
38601, 18441513, Strakonice, Strakonice I, Kosmonautů, 1236 |
|
JANA LEBEDOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2021
|
Člen výboru |
08.01.2016 |
Adresa: |
38601, 18441513, Strakonice, Strakonice I, Kosmonautů, 1236 |
|
Václav Popel
|
Neaktivní
od 05.01.2021
|
Člen výboru |
08.01.2016 |
Adresa: |
38601, 18441513, Strakonice, Strakonice I, Kosmonautů, 1236 |
|
MIROSLAV KROUPA
|
Neaktivní
od 05.01.2021
|
Předseda výboru |
08.01.2016 |
Adresa: |
38601, 18441513, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Kosmonautů, 1236, Kosmonautů 1236, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
LUDĚK ZÁRUBA
|
Neaktivní
od 05.01.2021
|
Místopředseda výboru |
08.01.2016 |
Adresa: |
38601, 18441513, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Kosmonautů, 1236, Kosmonautů 1236, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
JANA LEBEDOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2021
|
Člen výboru |
08.01.2016 |
Adresa: |
38601, 18441513, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Kosmonautů, 1236, Kosmonautů 1236, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
VÁCLAV POPEL
|
Neaktivní
od 05.01.2021
|
Člen výboru |
08.01.2016 |
Adresa: |
38601, 18441513, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Kosmonautů, 1236, Kosmonautů 1236, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
ZDENĚK ŠÍP
|
Neaktivní
od 08.01.2016
|
předseda výboru |
06.06.2013 |
Adresa: |
38601, 18441513, Strakonice, Strakonice I, Kosmonautů, 1236 |
|
ZDENĚK ŠÍP
|
Neaktivní
od 08.01.2016
|
předseda výboru |
06.06.2013 |
Adresa: |
38601, 18441513, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Kosmonautů, 1236, Kosmonautů 1236, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
Eva Klasová
|
Neaktivní
od 06.06.2013
|
předseda výboru |
12.08.2008 |
Adresa: |
38601, 18441513, Strakonice, Kosmonautů, 1236 |
|
Luděk Záruba
|
Neaktivní
od 08.01.2016
|
místopředseda výboru |
12.08.2008 |
Adresa: |
38601, 18441513, Strakonice, Kosmonautů, 1236 |
|
Miroslav Kroupa
|
Neaktivní
od 08.01.2016
|
člen výboru |
12.08.2008 |
Adresa: |
38601, 18441513, Strakonice, Kosmonautů, 1236 |
|
Jana Lebedová
|
Neaktivní
od 08.01.2016
|
člen výboru |
12.08.2008 |
Adresa: |
38601, 18441513, Strakonice, Kosmonautů, 1236 |
|
Eva Klasová
|
Neaktivní
od 06.06.2013
|
předseda výboru |
12.08.2008 |
Adresa: |
38601, 18441513, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Kosmonautů, 1236, Kosmonautů 1236, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
LUDĚK ZÁRUBA
|
Neaktivní
od 08.01.2016
|
místopředseda výboru |
12.08.2008 |
Adresa: |
38601, 18441513, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Kosmonautů, 1236, Kosmonautů 1236, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
MIROSLAV KROUPA
|
Neaktivní
od 08.01.2016
|
člen výboru |
12.08.2008 |
Adresa: |
38601, 18441513, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Kosmonautů, 1236, Kosmonautů 1236, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
JANA LEBEDOVÁ
|
Neaktivní
od 08.01.2016
|
člen výboru |
12.08.2008 |
Adresa: |
38601, 18441513, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Kosmonautů, 1236, Kosmonautů 1236, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|