LUKÁŠ HAVEL
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2016 |
Adresa: |
39201, 6679862, Tábor, Roudná, Roudná, 108 |
|
LUKÁŠ HAVEL
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2016 |
Adresa: |
39201, 6679862, Tábor, Roudná, Roudná, 108, č.p. 108, 39201 Roudná |
|
LUKÁŠ HAVEL
|
Neaktivní
od 01.07.2016
|
jednatel |
14.04.2016 |
Adresa: |
39005, 19823321, Tábor, Tábor, Tábor, Havanská, 2821, 27 |
|
LUKÁŠ HAVEL
|
Neaktivní
od 01.07.2016
|
jednatel |
14.04.2016 |
Adresa: |
39005, 19823321, Tábor, Tábor, Tábor, Havanská, 2821, 27, Havanská 2821/27, 39005 Tábor |
|
Lukáš Havel
|
Neaktivní
od 14.04.2016
|
jednatel |
01.02.2011 |
Adresa: |
39005, 19823321, Tábor, Havanská, 2821, 27 |
|
LUKÁŠ HAVEL
|
Neaktivní
od 14.04.2016
|
jednatel |
01.02.2011 |
Adresa: |
39005, 19823321, Tábor, Tábor, Tábor, Havanská, 2821, 27, Havanská 2821/27, 39005 Tábor |
|
Miroslava Havlová
|
Neaktivní
od 01.02.2011
|
jednatel |
29.08.2008 |
Adresa: |
39005, 19823321, Tábor, Havanská, 2821/27 |
|
Miroslava Havlová
|
Neaktivní
od 01.02.2011
|
jednatel |
29.08.2008 |
Adresa: |
39005, 19823321, Tábor, Tábor, Tábor, Havanská, 2821, 27, Havanská 2821/27, 39005 Tábor |
|