ROMAN ČAKURDA
|
Aktivní
|
jednatel |
23.04.2021 |
Adresa: |
13000, 21761973, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, náměstí Jiřího z Poděbrad, 1658, 11 |
|
ROMAN ČAKURDA
|
Aktivní
|
jednatel |
23.04.2021 |
Adresa: |
13000, 21761973, Praha, Vinohrady, náměstí Jiřího z Poděbrad, 1658, 11, náměstí Jiřího z Poděbrad 1658/11, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
ROMAN ČAKURDA
|
Neaktivní
od 23.04.2021
|
jednatel |
13.09.2016 |
Adresa: |
10100, 22650334, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Korunní, 810, 104 |
|
Roman Čakurda
|
Neaktivní
od 23.04.2021
|
jednatel |
13.09.2016 |
Adresa: |
10100, 22650334, Praha, Vinohrady, Korunní, 810, 104, Korunní 810/104, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|
Jan Rosák
|
Neaktivní
od 04.07.2013
|
jednatel |
30.09.2008 |
Adresa: |
12800, 21735247, Praha 2, Nové Město, Pod Slovany, 1888/12 |
|
Roman Čakurda
|
Neaktivní
od 13.09.2016
|
jednatel |
30.09.2008 |
Adresa: |
10100, 22650334, Praha 10, Vinohrady, Korunní, 810/104 |
|
Jan Rosák
|
Neaktivní
od 04.07.2013
|
jednatel |
30.09.2008 |
Adresa: |
12800, 21735247, Praha, Nové Město, Pod Slovany, 1888, 12, Pod Slovany 1888/12, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Roman Čakurda
|
Neaktivní
od 13.09.2016
|
jednatel |
30.09.2008 |
Adresa: |
10100, 22650334, Praha, Vinohrady, Korunní, 810, 104, Korunní 810/104, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|