DANIEL HNĚVKOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.05.2020 |
Adresa: |
37001, 80174931, České Budějovice, Litvínovice, Litvínovice, U Zlaté stoky, 578 |
|
DANIEL HNĚVKOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.05.2020 |
Adresa: |
37001, 80174931, České Budějovice, Litvínovice, Litvínovice, U Zlaté stoky, 578, U Zlaté stoky 578, 37001 Litvínovice |
|
DANIEL HNĚVKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 09.05.2020
|
jednatel |
15.09.2014 |
Adresa: |
38241, 8771332, Kaplice, Kaplice, Míru, 775 |
|
DANIEL HNĚVKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 09.05.2020
|
jednatel |
15.09.2014 |
Adresa: |
38241, 8771332, Český Krumlov, Kaplice, Kaplice, Míru, 775, Míru 775, 38241 Kaplice |
|
Daniel Hněvkovský
|
Neaktivní
od 15.09.2014
|
jednatel |
13.07.2012 |
Adresa: |
38241, 8771332, Kaplice, Míru, 775 |
|
DANIEL HNĚVKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 15.09.2014
|
jednatel |
13.07.2012 |
Adresa: |
38241, 8771332, Český Krumlov, Kaplice, Kaplice, Míru, 775, Míru 775, 38241 Kaplice |
|
Martin Fiedler
|
Neaktivní
od 13.07.2012
|
jednatel |
02.03.2009 |
Adresa: |
37341, 26376938, Hluboká nad Vltavou, Lipová, 1101 |
|
Martin Fiedler
|
Neaktivní
od 13.07.2012
|
jednatel |
02.03.2009 |
Adresa: |
37341, 26376938, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Lipová, 1101, Lipová 1101, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
Josef Unterer
|
Neaktivní
od 02.03.2009
|
jednatel |
18.12.2008 |
Adresa: |
6314, Hopfgarten im Brixental, Sonnhangweg, 25/1 |
|
Josef Unterer
|
Neaktivní
od 02.03.2009
|
jednatel |
18.12.2008 |
Adresa: |
25/1, Hopfgarten im Brixental, Sonnhangweg, 6314, Sonnhangweg 25/1, 6314 Hopfgarten im Brixental, Rakousko |
|