JINDŘICH HANÁK
|
Neaktivní
od 03.08.2020
|
Jednatel |
29.12.2014 |
Adresa: |
70030, 3245128, Ostrava, Hrabůvka, Horní, 791, 3 |
|
JINDŘICH HANÁK
|
Neaktivní
od 03.08.2020
|
Jednatel |
29.12.2014 |
Adresa: |
70030, 3245128, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Horní, 791, 3, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
MIROSLAV ČÍŽEK
|
Neaktivní
od 29.12.2014
|
Jednatel |
28.07.2014 |
Adresa: |
72100, 3394212, Ostrava, Svinov, Evžena Rošického, 1079, 16 |
|
MIROSLAV ČÍŽEK
|
Neaktivní
od 29.12.2014
|
Jednatel |
28.07.2014 |
Adresa: |
72100, 3394212, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Evžena Rošického, 1079, 16, Evžena Rošického 1079/16, Svinov, 72100 Ostrava |
|
MIROSLAV ČÍŽEK
|
Neaktivní
od 28.07.2014
|
jednatel |
01.10.2013 |
Adresa: |
72100, 3394212, Ostrava, Svinov, Evžena Rošického, 1079, 16 |
|
MIROSLAV ČÍŽEK
|
Neaktivní
od 28.07.2014
|
jednatel |
01.10.2013 |
Adresa: |
72100, 3394212, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Evžena Rošického, 1079, 16, Evžena Rošického 1079/16, Svinov, 72100 Ostrava |
|
MIROSLAV ČÍŽEK
|
Neaktivní
od 01.10.2013
|
jednatel |
11.11.2010 |
Adresa: |
72100, 3394212, Ostrava, Svinov, Evžena Rošického, 1079, 16 |
|
MIROSLAV ČÍŽEK
|
Neaktivní
od 01.10.2013
|
jednatel |
11.11.2010 |
Adresa: |
72100, 3394212, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Evžena Rošického, 1079, 16, Evžena Rošického 1079/16, Svinov, 72100 Ostrava |
|
Ing. Martin Janoušek
|
Neaktivní
od 11.11.2010
|
jednatel |
22.09.2010 |
Adresa: |
37001, 28175786, České Budějovice, Boletická, 2222, 1a |
|
Ing. MARTIN JANOUŠEK
|
Neaktivní
od 11.11.2010
|
jednatel |
22.09.2010 |
Adresa: |
37001, 28175786, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, Boletická, 2222, 1a, Boletická 2222/1a, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
|
Lucie Procházková
|
Neaktivní
od 22.09.2010
|
jednatel |
31.03.2009 |
Adresa: |
73944, 20415231, Brušperk, Oblouk, 818 |
|
Lucie Procházková
|
Neaktivní
od 22.09.2010
|
jednatel |
31.03.2009 |
Adresa: |
73944, 20415231, Frýdek-Místek, Brušperk, Brušperk, Oblouk, 818, Oblouk 818, 73944 Brušperk |
|
Ing. Martin Janoušek
|
Neaktivní
od 31.03.2009
|
jednatel |
12.01.2009 |
Adresa: |
37004, 23365579, České Budějovice, U Trojice, 799/33 |
|
Ing. Martin Janoušek
|
Neaktivní
od 31.03.2009
|
jednatel |
12.01.2009 |
Adresa: |
37004, 23365579, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, U Trojice, 799, 33, U Trojice 799/33, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|