MICHAL BÍLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.01.2017 |
Adresa: |
39005, 19822596, Tábor, Tábor, Tábor, Berlínská, 2747, 1 |
|
Michal Bílek
|
Aktivní
|
jednatel |
03.01.2017 |
Adresa: |
39005, 19822596, Tábor, Tábor, Tábor, Berlínská, 2747, 1, Berlínská 2747/1, 39005 Tábor |
|
VĚRA BÍLKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.02.2014 |
Adresa: |
39005, 19822596, Tábor, Tábor, Berlínská, 2747, 1 |
|
VĚRA BÍLKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.02.2014 |
Adresa: |
39005, 19822596, Tábor, Tábor, Tábor, Berlínská, 2747, 1, Berlínská 2747/1, 39005 Tábor |
|
Michal Bílek
|
Neaktivní
od 03.01.2017
|
jednatel |
01.09.2011 |
Adresa: |
39005, 19822596, Tábor, Berlínská, 2747, 1 |
|
Michal Bílek
|
Neaktivní
od 03.01.2017
|
jednatel |
01.09.2011 |
Adresa: |
39005, 19822596, Tábor, Tábor, Tábor, Berlínská, 2747, 1, Berlínská 2747/1, 39005 Tábor |
|
JUDr. Miroslav Tenkl
|
Neaktivní
od 01.09.2011
|
jednatel |
24.03.2009 |
Adresa: |
39001, 19823894, Tábor, Nám.F.Křižíka, 2881 |
|
Věra Bílková
|
Neaktivní
od 01.09.2011
|
jednatel |
24.03.2009 |
Adresa: |
39005, 19822596, Tábor, Berlínská, 2747/1 |
|
JUDr. Miroslav Tenkl
|
Neaktivní
od 01.09.2011
|
jednatel |
24.03.2009 |
Adresa: |
39001, 19823894, Tábor, Tábor, Tábor, nám. F. Křižíka, 2881, nám. F. Křižíka 2881, 39001 Tábor |
|
VĚRA BÍLKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.09.2011
|
jednatel |
24.03.2009 |
Adresa: |
39005, 19822596, Tábor, Tábor, Tábor, Berlínská, 2747, 1, Berlínská 2747/1, 39005 Tábor |
|