Mgr. ANNA SMOLÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.05.2020 |
Adresa: |
90703, Myjava, Turá Lúka, 309 |
|
Mgr. ANNA SMOLÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.05.2020 |
Adresa: |
309, Myjava, Turá Lúka, 90703, Turá Lúka 309, 90703 Myjava, Slovensko |
|
Mgr. ANNA SMOLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2020
|
předseda představenstva |
24.04.2018 |
Adresa: |
90703, Myjava, Turá Lúka |
|
Mgr. ANNA SMOLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2020
|
předseda představenstva |
24.04.2018 |
Adresa: |
Myjava, Turá Lúka, 90703, Turá Lúka, 90703 Myjava, Slovensko |
|
Anna Smolíčková
|
Neaktivní
od 24.04.2018
|
předseda představenstva |
17.12.2014 |
Adresa: |
90703, Myjava, Turá Lúka, 309 |
|
Anna Smolíčková
|
Neaktivní
od 24.04.2018
|
předseda představenstva |
17.12.2014 |
Adresa: |
309, Myjava, Turá Lúka, 90703, Turá Lúka 309, 90703 Myjava, Slovensko |
|
Emília Stančíková
|
Neaktivní
od 24.04.2018
|
člen představenstva |
12.12.2011 |
Adresa: |
Myjava, Partizánska 379/23, 90703 |
|
Monika Baranovičová
|
Neaktivní
od 15.07.2014
|
člen představenstva |
31.03.2010 |
Adresa: |
Myjava, Štúrova 786/28, 90703 |
|
Anna Smolíčková
|
Neaktivní
od 17.12.2014
|
člen představenstva |
16.02.2010 |
Adresa: |
90703, Myjava, Turá Lúka, 309 |
|
Anna Smolíčková
|
Neaktivní
od 17.12.2014
|
člen představenstva |
16.02.2010 |
Adresa: |
309, Myjava, Turá Lúka, 90703, Turá Lúka 309, 90703 Myjava, Slovensko |
|
Miroslav Pullman
|
Neaktivní
od 16.02.2010
|
člen představenstva |
04.01.2010 |
Adresa: |
Polianka 196, 90701 |
|
Barbora Justýna Trávníčková
|
Neaktivní
od 16.02.2010
|
člen představenstva |
04.01.2010 |
Adresa: |
15200, 22004459, Praha 5, Hlubočepy, Pražského, 608/21 |
|
Barbora Justýna Trávníčková
|
Neaktivní
od 16.02.2010
|
člen představenstva |
04.01.2010 |
Adresa: |
15200, 22004459, Praha, Hlubočepy, Pražského, 608, 21, Pražského 608/21, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. Martin Trávníček
|
Neaktivní
od 19.01.2010
|
člen představenstva |
10.06.2009 |
Adresa: |
15200, 22004467, Praha 5, Hlubočepy, Pražského, 609/23 |
|
Ing. Martin Trávníček
|
Neaktivní
od 19.01.2010
|
člen představenstva |
10.06.2009 |
Adresa: |
15200, 22004467, Praha, Hlubočepy, Pražského, 609, 23, Pražského 609/23, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. Martin Janoušek
|
Neaktivní
od 10.06.2009
|
člen představenstva |
03.04.2009 |
Adresa: |
37004, 23365579, České Budějovice, U Trojice, 799/33 |
|
Ing. Martin Janoušek
|
Neaktivní
od 10.06.2009
|
člen představenstva |
03.04.2009 |
Adresa: |
37004, 23365579, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, U Trojice, 799, 33, U Trojice 799/33, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|