PAVEL BOŽOVSKÝ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
23.02.2021 |
Adresa: |
37005, 23355085, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, J. Bendy, 1310, 14 |
|
PAVEL BOŽOVSKÝ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
23.02.2021 |
Adresa: |
37005, 23355085, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, J. Bendy, 1310, 14, J. Bendy 1310/14, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
HANA PELCMANOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
27.08.2017 |
Adresa: |
37311, 11762209, České Budějovice, Ledenice, Růžov, 19 |
|
HANA PELCMANOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
27.08.2017 |
Adresa: |
37311, 11762209, České Budějovice, Ledenice, Růžov, 19, Růžov 19, 37311 Ledenice |
|
VÁCLAV MAREK
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.03.2014 |
Adresa: |
37005, 23355085, České Budějovice, České Budějovice 2, J. Bendy, 1310, 14 |
|
VÁCLAV MAREK
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.03.2014 |
Adresa: |
37005, 23355085, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, J. Bendy, 1310, 14, J. Bendy 1310/14, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
RUDOLF MIKULA
|
Neaktivní
od 23.02.2021
|
místopředseda výboru |
12.12.2019 |
Adresa: |
37005, 23355085, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, J. Bendy, 1310, 14 |
|
RUDOLF MIKULA
|
Neaktivní
od 23.02.2021
|
místopředseda výboru |
12.12.2019 |
Adresa: |
37005, 23355085, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, J. Bendy, 1310, 14, J. Bendy 1310/14, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
HANA FORMANOVÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2017
|
předseda výboru |
25.03.2016 |
Adresa: |
37311, 11762209, České Budějovice, Ledenice, Růžov, 19 |
|
HANA FORMANOVÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2017
|
předseda výboru |
25.03.2016 |
Adresa: |
37311, 11762209, České Budějovice, Ledenice, Růžov, 19, Růžov 19, 37311 Ledenice |
|
Rudolf Mikula
|
Neaktivní
od 12.12.2019
|
místopředseda výboru |
31.10.2009 |
Adresa: |
37005, 23355085, České Budějovice, J. Bendy, 1310/14 |
|
RUDOLF MIKULA
|
Neaktivní
od 12.12.2019
|
místopředseda výboru |
31.10.2009 |
Adresa: |
37005, 23355085, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, J. Bendy, 1310, 14, J. Bendy 1310/14, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Roman Rudolf
|
Neaktivní
od 31.10.2009
|
místopředseda výboru |
12.05.2009 |
Adresa: |
37005, 23355085, České Budějovice, J. Bendy, 1310/14 |
|
Marcela Wawreynová
|
Neaktivní
od 21.03.2014
|
člen výboru |
12.05.2009 |
Adresa: |
37005, 23355085, České Budějovice, J. Bendy, 1310/14 |
|
Hana Formanová
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
předseda výboru |
12.05.2009 |
Adresa: |
37005, 23355085, České Budějovice, J. Bendy, 1310/14 |
|
Roman Rudolf
|
Neaktivní
od 31.10.2009
|
místopředseda výboru |
12.05.2009 |
Adresa: |
37005, 23355085, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, J. Bendy, 1310, 14, J. Bendy 1310/14, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Marcela Wawreynová
|
Neaktivní
od 21.03.2014
|
člen výboru |
12.05.2009 |
Adresa: |
37005, 23355085, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, J. Bendy, 1310, 14, J. Bendy 1310/14, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Hana Formanová
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
předseda výboru |
12.05.2009 |
Adresa: |
37005, 23355085, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, J. Bendy, 1310, 14, J. Bendy 1310/14, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|