MILOŠ ŠLEIS
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
28.02.2024 |
Adresa: |
38801, 8994307, Strakonice, Blatná, Blatná, Čechova, 33, Čechova 33, 38801 Blatná |
|
MARCELA BURIANOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
28.02.2024 |
Adresa: |
38801, 8994307, Strakonice, Blatná, Blatná, Čechova, 33, Čechova 33, 38801 Blatná |
|
JOSEF KOUBEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
28.02.2024 |
Adresa: |
38801, 9004696, Strakonice, Blatná, Blatná, B. Němcové, 1069, B. Němcové 1069, 38801 Blatná |
|
JOSEF KOUBEK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
03.01.2018 |
Adresa: |
38801, 9004696, Strakonice, Blatná, Blatná, B. Němcové, 1069 |
|
MARCELA BURIANOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
03.01.2018 |
Adresa: |
38801, 8994307, Strakonice, Blatná, Blatná, Čechova, 33 |
|
Mgr. VLADĚNA POLÍVKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
03.01.2018 |
Adresa: |
38801, 8994307, Strakonice, Blatná, Blatná, Čechova, 33 |
|
JOSEF KOUBEK
|
Neaktivní
od 28.02.2024
|
Předseda výboru |
03.01.2018 |
Adresa: |
38801, 9004696, Strakonice, Blatná, Blatná, B. Němcové, 1069, B. Němcové 1069, 38801 Blatná |
|
MARCELA BURIANOVÁ
|
Neaktivní
od 28.02.2024
|
Místopředseda výboru |
03.01.2018 |
Adresa: |
38801, 8994307, Strakonice, Blatná, Blatná, Čechova, 33, Čechova 33, 38801 Blatná |
|
Mgr. VLADĚNA POLÍVKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.02.2024
|
Člen výboru |
03.01.2018 |
Adresa: |
38801, 8994307, Strakonice, Blatná, Blatná, Čechova, 33, Čechova 33, 38801 Blatná |
|
MARCELA BURIANOVÁ
|
Neaktivní
od 03.01.2018
|
předseda výboru |
19.02.2013 |
Adresa: |
38801, 8994307, Blatná, Blatná, Čechova, 33 |
|
JANA ŽIDOVÁ
|
Neaktivní
od 03.01.2018
|
místopředseda výboru |
19.02.2013 |
Adresa: |
38801, 8994307, Blatná, Blatná, Čechova, 33 |
|
VLADIMÍRA PŘEROSTOVÁ
|
Neaktivní
od 03.01.2018
|
člen výboru |
19.02.2013 |
Adresa: |
38801, 8994307, Blatná, Blatná, Čechova, 33 |
|
MARCELA BURIANOVÁ
|
Neaktivní
od 03.01.2018
|
předseda výboru |
19.02.2013 |
Adresa: |
38801, 8994307, Strakonice, Blatná, Blatná, Čechova, 33, Čechova 33, 38801 Blatná |
|
JANA ŽIDOVÁ
|
Neaktivní
od 03.01.2018
|
místopředseda výboru |
19.02.2013 |
Adresa: |
38801, 8994307, Strakonice, Blatná, Blatná, Čechova, 33, Čechova 33, 38801 Blatná |
|
VLADIMÍRA PŘEROSTOVÁ
|
Neaktivní
od 03.01.2018
|
člen výboru |
19.02.2013 |
Adresa: |
38801, 8994307, Strakonice, Blatná, Blatná, Čechova, 33, Čechova 33, 38801 Blatná |
|
Vladimíra Přerostová
|
Neaktivní
od 19.02.2013
|
předseda výboru |
03.07.2009 |
Adresa: |
38801, 8994307, Blatná, Čechova, 33 |
|
Jana Židová
|
Neaktivní
od 19.02.2013
|
místopředseda výboru |
03.07.2009 |
Adresa: |
38801, 8994307, Blatná, Čechova, 33 |
|
Eva Vonášková
|
Neaktivní
od 19.02.2013
|
člen výboru |
03.07.2009 |
Adresa: |
38801, 26046075, Blatná, Hálova, 1229 |
|
VLADIMÍRA PŘEROSTOVÁ
|
Neaktivní
od 19.02.2013
|
předseda výboru |
03.07.2009 |
Adresa: |
38801, 8994307, Strakonice, Blatná, Blatná, Čechova, 33, Čechova 33, 38801 Blatná |
|
JANA ŽIDOVÁ
|
Neaktivní
od 19.02.2013
|
místopředseda výboru |
03.07.2009 |
Adresa: |
38801, 8994307, Strakonice, Blatná, Blatná, Čechova, 33, Čechova 33, 38801 Blatná |
|
Eva Vonášková
|
Neaktivní
od 19.02.2013
|
člen výboru |
03.07.2009 |
Adresa: |
38801, 26046075, Strakonice, Blatná, Blatná, Hálova, 1229, Hálova 1229, 38801 Blatná |
|