DAGMAR BIERHANZLOVÁ
|
Neaktivní
od 30.09.2019
|
předseda představenstva |
24.01.2019 |
Adresa: |
26272, 17267625, Příbram, Březnice, Martinice, Simínský mlýn, 17 |
|
DAGMAR BIERHANZLOVÁ
|
Neaktivní
od 30.09.2019
|
předseda představenstva |
24.01.2019 |
Adresa: |
26272, 17267625, Příbram, Březnice, Martinice, Simínský mlýn, 17, Simínský mlýn 17, Martinice, 26272 Březnice |
|
JIŘÍ LIMPOUCH
|
Neaktivní
od 24.01.2019
|
předseda představenstva |
04.09.2014 |
Adresa: |
38601, 18432948, Strakonice, Strakonice I, Velké náměstí, 219 |
|
Paed. LUDĚK KRÁTKÝ
|
Neaktivní
od 30.09.2019
|
místopředseda představenstva |
04.09.2014 |
Adresa: |
26301, 12917656, Dobříš, Dobříš, Na Kole, 92 |
|
JIŘÍ LIMPOUCH
|
Neaktivní
od 24.01.2019
|
předseda představenstva |
04.09.2014 |
Adresa: |
38601, 18432948, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Velké náměstí, 219, Velké náměstí 219, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
Paed. LUDĚK KRÁTKÝ
|
Neaktivní
od 30.09.2019
|
místopředseda představenstva |
04.09.2014 |
Adresa: |
26301, 12917656, Příbram, Dobříš, Dobříš, Na Kole, 92, Na Kole 92, 26301 Dobříš |
|
JIŘÍ LIMPOUCH
|
Neaktivní
od 04.09.2014
|
předseda představenstva |
14.12.2013 |
Adresa: |
38601, 18432948, Strakonice, Strakonice I, Velké náměstí, 219 |
|
JIŘÍ LIMPOUCH
|
Neaktivní
od 04.09.2014
|
předseda představenstva |
14.12.2013 |
Adresa: |
38601, 18432948, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Velké náměstí, 219, Velké náměstí 219, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
PaedDr. Luděk Krátký
|
Neaktivní
od 04.09.2014
|
místopředseda představenstva |
01.03.2011 |
Adresa: |
26301, 12917656, Dobříš, Na Kole, 92 |
|
PaedDr. LUDĚK KRÁTKÝ
|
Neaktivní
od 04.09.2014
|
místopředseda představenstva |
01.03.2011 |
Adresa: |
26301, 12917656, Příbram, Dobříš, Dobříš, Na Kole, 92, Na Kole 92, 26301 Dobříš |
|
PaedDr. Luděk Krátký
|
Neaktivní
od 01.03.2011
|
člen představenstva |
08.02.2011 |
Adresa: |
26301, 12917656, Dobříš, Na Kole, 92 |
|
Jiří Limpouch
|
Neaktivní
od 14.12.2013
|
předseda představenstva |
08.02.2011 |
Adresa: |
38601, 18432948, Strakonice I, Velké náměstí, 219 |
|
Jaroslav Cibulka
|
Neaktivní
od 04.09.2014
|
člen představenstva |
08.02.2011 |
Adresa: |
26272, 17288495, Volenice, 29 |
|
PaedDr. LUDĚK KRÁTKÝ
|
Neaktivní
od 01.03.2011
|
člen představenstva |
08.02.2011 |
Adresa: |
26301, 12917656, Příbram, Dobříš, Dobříš, Na Kole, 92, Na Kole 92, 26301 Dobříš |
|
JIŘÍ LIMPOUCH
|
Neaktivní
od 14.12.2013
|
předseda představenstva |
08.02.2011 |
Adresa: |
38601, 18432948, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Velké náměstí, 219, Velké náměstí 219, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
JAROSLAV CIBULKA
|
Neaktivní
od 04.09.2014
|
člen představenstva |
08.02.2011 |
Adresa: |
26272, 17288495, Příbram, Volenice, Volenice, 29, č.p. 29, 26272 Volenice |
|
Karel Frank
|
Neaktivní
od 08.02.2011
|
předseda představenstva |
25.06.2009 |
Adresa: |
37701, 14750210, Jindřichův Hradec, Otín, 7 |
|
Blanka Franková
|
Neaktivní
od 08.02.2011
|
člen představenstva |
25.06.2009 |
Adresa: |
37701, 14750210, Jindřichův Hradec, Otín, 7 |
|
Jaroslav Švec
|
Neaktivní
od 08.02.2011
|
člen představenstva |
25.06.2009 |
Adresa: |
37701, 8893781, Žirovnice, Příční, 253 |
|
Karel Frank
|
Neaktivní
od 08.02.2011
|
předseda představenstva |
25.06.2009 |
Adresa: |
37701, 14750210, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Otín, 7, Otín 7, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Blanka Franková
|
Neaktivní
od 08.02.2011
|
člen představenstva |
25.06.2009 |
Adresa: |
37701, 14750210, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Otín, 7, Otín 7, 37701 Jindřichův Hradec |
|
JAROSLAV ŠVEC
|
Neaktivní
od 08.02.2011
|
člen představenstva |
25.06.2009 |
Adresa: |
39468, 8893781, Pelhřimov, Žirovnice, Žirovnice, Příční, 253, Příční 253, 39468 Žirovnice |
|