HELENA OUŘEDNÍKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
05.08.2014 |
Adresa: |
37381, 11749792, Kamenný Újezd, Kamenný Újezd, Plavnická, 157 |
|
Helena Ouředníková
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
05.08.2014 |
Adresa: |
37381, 11749792, České Budějovice, Kamenný Újezd, Kamenný Újezd, Plavnická, 157, Plavnická 157, 37381 Kamenný Újezd |
|
JOSEF BOŽOVSKÝ
|
Neaktivní
od 17.08.2017
|
člen představenstva |
06.08.2015 |
Adresa: |
37005, 23344920, České Budějovice, České Budějovice 2, Kijevská, 108, 24 |
|
JOSEF BOŽOVSKÝ
|
Neaktivní
od 17.08.2017
|
člen představenstva |
06.08.2015 |
Adresa: |
37005, 23344920, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Kijevská, 108, 24, Kijevská 108/24, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Helena Ouředníková
|
Neaktivní
od 05.08.2014
|
člen představenstva |
31.01.2011 |
Adresa: |
37381, 11749792, Kamenný Újezd, Plavnická, 157 |
|
Miloslav Ouředník
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
člen představenstva |
31.01.2011 |
Adresa: |
37381, 11749792, Kamenný Újezd, Plavnická, 157 |
|
Helena Ouředníková
|
Neaktivní
od 05.08.2014
|
člen představenstva |
31.01.2011 |
Adresa: |
37381, 11749792, České Budějovice, Kamenný Újezd, Kamenný Újezd, Plavnická, 157, Plavnická 157, 37381 Kamenný Újezd |
|
Miloslav Ouředník
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
člen představenstva |
31.01.2011 |
Adresa: |
37381, 11749792, České Budějovice, Kamenný Újezd, Kamenný Újezd, Plavnická, 157, Plavnická 157, 37381 Kamenný Újezd |
|
Ing. Martin Janoušek
|
Neaktivní
od 31.01.2011
|
člen představenstva |
06.08.2009 |
Adresa: |
37004, 23365579, České Budějovice, U Trojice, 799/33 |
|
Ing. Martin Janoušek
|
Neaktivní
od 31.01.2011
|
člen představenstva |
06.08.2009 |
Adresa: |
37004, 23365579, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, U Trojice, 799, 33, U Trojice 799/33, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|