Mgr. Bc. IVANA CHALOUPKOVÁ
|
Aktivní
|
|
03.02.2022 |
Adresa: |
37351, 11730412, České Budějovice, Dříteň, Dříteň, 126 |
|
Mgr. Bc. IVANA CHALOUPKOVÁ
|
Aktivní
|
|
03.02.2022 |
Adresa: |
37351, 11730412, České Budějovice, Dříteň, Dříteň, 126, č.p. 126, 37351 Dříteň |
|
Ing. MIROSLAV JIŘÍČEK
|
Neaktivní
od 03.02.2022
|
|
20.04.2018 |
Adresa: |
37501, 11745690, České Budějovice, Chrášťany, Koloměřice, 28 |
|
Ing. MIROSLAV JIŘÍČEK
|
Neaktivní
od 03.02.2022
|
|
20.04.2018 |
Adresa: |
37501, 11745690, České Budějovice, Chrášťany, Koloměřice, 28, Koloměřice 28, 37501 Chrášťany |
|
VÁCLAV GÖTZ
|
Neaktivní
od 20.04.2018
|
Ředitel |
28.10.2015 |
Adresa: |
37367, 17588146, Borek, Borek, Jabloňová, 98 |
|
VÁCLAV GÖTZ
|
Neaktivní
od 20.04.2018
|
Ředitel |
28.10.2015 |
Adresa: |
37367, 17588146, České Budějovice, Borek, Borek, Jabloňová, 98, Jabloňová 98, 37367 Borek |
|
Václav Götz
|
Neaktivní
od 28.10.2015
|
Ředitel |
14.09.2012 |
Adresa: |
37367, 17588146, České Budějovice, Borek, Borek, Jabloňová, 98 |
|
VÁCLAV GÖTZ
|
Neaktivní
od 28.10.2015
|
Ředitel |
14.09.2012 |
Adresa: |
37367, 17588146, České Budějovice, Borek, Borek, Jabloňová, 98, Jabloňová 98, 37367 Borek |
|
Václav Götze
|
Neaktivní
od 14.09.2012
|
Ředitel |
10.07.2012 |
Adresa: |
37367, 17588146, České Budějovice, Borek, Borek, Jabloňová, 98 |
|
Václav Götze
|
Neaktivní
od 14.09.2012
|
Ředitel |
10.07.2012 |
Adresa: |
37367, 17588146, České Budějovice, Borek, Borek, Jabloňová, 98, Jabloňová 98, 37367 Borek |
|