Ing. OLDŘICH DVOŘÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.10.2015 |
Adresa: |
38101, 8700401, Kájov, Křenov, 27 |
|
Ing. ROMAN URBANEC
|
Aktivní
|
jednatel |
28.10.2015 |
Adresa: |
38273, 26496194, Vyšší Brod, Hrudkov, 75 |
|
ZDENĚK ALEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.10.2015 |
Adresa: |
38273, 8754993, Vyšší Brod, Vyšší Brod, Na Vyhlídce, 283 |
|
Ing. OLDŘICH DVOŘÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.10.2015 |
Adresa: |
38101, 8700401, Český Krumlov, Kájov, Křenov, 27, Křenov 27, 38101 Kájov |
|
Ing. ROMAN URBANEC
|
Aktivní
|
jednatel |
28.10.2015 |
Adresa: |
38273, 26496194, Český Krumlov, Vyšší Brod, Hrudkov, 75, Hrudkov 75, 38273 Vyšší Brod |
|
ZDENĚK ALEŠ
|
Neaktivní
od 06.06.2023
|
jednatel |
28.10.2015 |
Adresa: |
38273, 8754993, Český Krumlov, Vyšší Brod, Vyšší Brod, Na Vyhlídce, 283, Na Vyhlídce 283, 38273 Vyšší Brod |
|
Ing. OLDŘICH DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 28.10.2015
|
jednatel |
03.07.2014 |
Adresa: |
38101, 8700401, Kájov, Křenov, 27 |
|
Ing. OLDŘICH DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 28.10.2015
|
jednatel |
03.07.2014 |
Adresa: |
38101, 8700401, Český Krumlov, Kájov, Křenov, 27, Křenov 27, 38101 Kájov |
|
Zdeněk Aleš
|
Neaktivní
od 28.10.2015
|
jednatel |
22.10.2010 |
Adresa: |
38273, 8754993, Vyšší Brod, Na Vyhlídce, 283 |
|
ZDENĚK ALEŠ
|
Neaktivní
od 28.10.2015
|
jednatel |
22.10.2010 |
Adresa: |
38273, 8754993, Český Krumlov, Vyšší Brod, Vyšší Brod, Na Vyhlídce, 283, Na Vyhlídce 283, 38273 Vyšší Brod |
|
Zdeněk Aleš
|
Neaktivní
od 28.04.2010
|
jednatel |
26.11.2009 |
Adresa: |
38273, 8754993, Vyšší Brod, Na Vyhlídce, 283 |
|
Ing. Oldřich Dvořák
|
Neaktivní
od 03.07.2014
|
jednatel |
26.11.2009 |
Adresa: |
38208, 16541022, Chvalšiny, 286 |
|
Ing. ROMAN URBANEC
|
Neaktivní
od 28.10.2015
|
jednatel |
26.11.2009 |
Adresa: |
38273, 26496194, Vyšší Brod, Hrudkov, 75 |
|
ZDENĚK ALEŠ
|
Neaktivní
od 28.04.2010
|
jednatel |
26.11.2009 |
Adresa: |
38273, 8754993, Český Krumlov, Vyšší Brod, Vyšší Brod, Na Vyhlídce, 283, Na Vyhlídce 283, 38273 Vyšší Brod |
|
Ing. Oldřich Dvořák
|
Neaktivní
od 03.07.2014
|
jednatel |
26.11.2009 |
Adresa: |
38208, 16541022, Český Krumlov, Chvalšiny, Chvalšiny, 286, č.p. 286, 38208 Chvalšiny |
|
Ing. ROMAN URBANEC
|
Neaktivní
od 28.10.2015
|
jednatel |
26.11.2009 |
Adresa: |
38273, 26496194, Český Krumlov, Vyšší Brod, Hrudkov, 75, Hrudkov 75, 38273 Vyšší Brod |
|