Mgr. KAMIL KRUPKA
|
Neaktivní
od 28.08.2022
|
jednatel |
13.10.2021 |
Adresa: |
37367, 26051133, České Budějovice, Borek, Borek, Pod vodárnou, 300 |
|
Mgr. KAMIL KRUPKA
|
Neaktivní
od 28.08.2022
|
jednatel |
13.10.2021 |
Adresa: |
37367, 26051133, České Budějovice, Borek, Borek, Pod vodárnou, 300, Pod vodárnou 300, 37367 Borek |
|
LENKA KRUPKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.08.2022
|
jednatel |
09.08.2014 |
Adresa: |
37367, 26051133, Borek, Borek, Pod vodárnou, 300 |
|
LENKA KRUPKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.08.2022
|
jednatel |
09.08.2014 |
Adresa: |
37367, 26051133, České Budějovice, Borek, Borek, Pod vodárnou, 300, Pod vodárnou 300, 37367 Borek |
|
Lenka Krupková
|
Neaktivní
od 09.08.2014
|
jednatel |
11.12.2009 |
Adresa: |
37367, 26051133, Borek, Pod Vodárnou, 300 |
|
Mgr. Kamil Krupka
|
Neaktivní
od 13.10.2021
|
jednatel |
11.12.2009 |
Adresa: |
37367, 26051133, Borek, Pod Vodárnou, 300 |
|
LENKA KRUPKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.08.2014
|
jednatel |
11.12.2009 |
Adresa: |
37367, 26051133, České Budějovice, Borek, Borek, Pod vodárnou, 300, Pod vodárnou 300, 37367 Borek |
|
Mgr. KAMIL KRUPKA
|
Neaktivní
od 13.10.2021
|
jednatel |
11.12.2009 |
Adresa: |
37367, 26051133, České Budějovice, Borek, Borek, Pod vodárnou, 300, Pod vodárnou 300, 37367 Borek |
|