Ing. MILAN RABA
|
Aktivní
|
předseda |
19.10.2023 |
Adresa: |
38716, 23073977, Strakonice, Štěchovice, Štěchovice, 18, č.p. 18, 38716 Štěchovice |
|
Ing. MARTIN SVITÁK
|
Aktivní
|
místopředseda |
19.10.2023 |
Adresa: |
38203, 16534115, Český Krumlov, Holubov, Holubov, 244, č.p. 244, 38203 Holubov |
|
Mgr. JIŘÍ PEŠEK
|
Aktivní
|
člen |
19.10.2023 |
Adresa: |
37005, 23354488, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, N. Frýda, 1246, 2, N. Frýda 1246/2, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Ing. LUBOMÍR BUREŠ
|
Aktivní
|
člen |
19.10.2023 |
Adresa: |
37008, 23406941, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, K. V. Raise, 788, 15, K. V. Raise 788/15, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
|
Ing. OTA ŠMEJKAL
|
Aktivní
|
člen |
19.10.2023 |
Adresa: |
38601, 18433111, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Jiráskova, 237, Jiráskova 237, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
Mgr. MILAN HOŘAVA
|
Aktivní
|
člen |
19.10.2023 |
Adresa: |
37371, 40774074, České Budějovice, Rudolfov, Rudolfov, Jivenská, 753, 23, Jivenská 753/23, 37371 Rudolfov |
|
Ing. LUBOMÍR BUREŠ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
14.09.2016 |
Adresa: |
37008, 23406941, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, K. V. Raise, 788, 15 |
|
Ing. MARTIN SVITÁK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
14.09.2016 |
Adresa: |
38203, 16534115, Český Krumlov, Holubov, Holubov, 244 |
|
Ing. MIROSLAV ĎURIŠ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
14.09.2016 |
Adresa: |
37382, 11809621, České Budějovice, Včelná, Včelná, Nádražní, 70 |
|
Ing. OTA ŠMEJKAL
|
Aktivní
|
člen správní rady |
14.09.2016 |
Adresa: |
38601, 18433111, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Jiráskova, 237 |
|
Ing. MILAN RABA
|
Aktivní
|
místopředseda správní rady |
01.08.2016 |
Adresa: |
38716, 23073977, Strakonice, Štěchovice, Štěchovice, 18 |
|
Ing. PAVEL ROŽBOUD
|
Neaktivní
od 19.10.2023
|
člen správní rady |
19.10.2023 |
Adresa: |
37382, 26589478, České Budějovice, Včelná, Včelná, Borovského, 550, Borovského 550, 37382 Včelná |
|
Mgr. ZDENĚK KALA
|
Neaktivní
od 15.03.2022
|
předseda správní rady |
14.09.2016 |
Adresa: |
37010, 26812894, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, K Úsilnému, 2550, 26 |
|
Mgr. ZDENĚK KALA
|
Neaktivní
od 15.03.2022
|
předseda správní rady |
14.09.2016 |
Adresa: |
37010, 26812894, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, K Úsilnému, 2550, 26, K Úsilnému 2550/26, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
|
Ing. LUBOMÍR BUREŠ
|
Neaktivní
od 19.10.2023
|
člen správní rady |
14.09.2016 |
Adresa: |
37008, 23406941, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, K. V. Raise, 788, 15, K. V. Raise 788/15, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
|
Ing. MARTIN SVITÁK
|
Neaktivní
od 19.10.2023
|
člen správní rady |
14.09.2016 |
Adresa: |
38203, 16534115, Český Krumlov, Holubov, Holubov, 244, č.p. 244, 38203 Holubov |
|
Ing. MIROSLAV ĎURIŠ
|
Neaktivní
od 19.10.2023
|
člen správní rady |
14.09.2016 |
Adresa: |
37382, 11809621, České Budějovice, Včelná, Včelná, Nádražní, 70, Nádražní 70, 37382 Včelná |
|
Ing. OTA ŠMEJKAL
|
Neaktivní
od 19.10.2023
|
člen správní rady |
14.09.2016 |
Adresa: |
38601, 18433111, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Jiráskova, 237, Jiráskova 237, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
Ing. MILAN RABA
|
Neaktivní
od 19.10.2023
|
místopředseda správní rady |
01.08.2016 |
Adresa: |
38716, 23073977, Strakonice, Štěchovice, Štěchovice, 18, č.p. 18, 38716 Štěchovice |
|
Ing. Milan Raba
|
Neaktivní
od 01.08.2016
|
místopředseda správní rady |
05.01.2010 |
Adresa: |
38716, Volenice, Štěchovice, 18 |
|
Mgr. Zdeněk Kala
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
předseda správní rady |
05.01.2010 |
Adresa: |
37010, 26812894, České Budějovice, K Úsilnému, 26 |
|
Ing. Lubomír Bureš
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
člen správní rady |
05.01.2010 |
Adresa: |
37008, 23406941, České Budějovice, K.V.Raise, 15 |
|
Ing. Martin Sviták
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
člen správní rady |
05.01.2010 |
Adresa: |
38203, Křemže, Holubov, 244 |
|
Ing. Miroslav Ďuriš
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
člen správní rady |
05.01.2010 |
Adresa: |
37382, 11809621, Včelná, Nádražní, 70 |
|
Ing. Ota Šmejkal
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
člen správní rady |
05.01.2010 |
Adresa: |
38601, 18433111, Strakonice, Jiráskova, 237 |
|
Ing. Milan Raba
|
Neaktivní
od 01.08.2016
|
místopředseda správní rady |
05.01.2010 |
Adresa: |
38716, 18428053, Strakonice, Volenice, Volenice, 18, č.p. 18, 38716 Volenice |
|
Ing. LUBOMÍR BUREŠ
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
člen správní rady |
05.01.2010 |
Adresa: |
37008, 23406941, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, K. V. Raise, 788, 15, K. V. Raise 788/15, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
|
Ing. Martin Sviták
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
člen správní rady |
05.01.2010 |
Adresa: |
38203, 8707341, Český Krumlov, Křemže, Křemže, Polní, 244, Polní 244, 38203 Křemže |
|
Ing. MIROSLAV ĎURIŠ
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
člen správní rady |
05.01.2010 |
Adresa: |
37382, 11809621, České Budějovice, Včelná, Včelná, Nádražní, 70, Nádražní 70, 37382 Včelná |
|
Ing. OTA ŠMEJKAL
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
člen správní rady |
05.01.2010 |
Adresa: |
38601, 18433111, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Jiráskova, 237, Jiráskova 237, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
Mgr. ZDENĚK KALA
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
předseda správní rady |
05.01.2010 |
Adresa: |
37010, 26812894, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, K Úsilnému, 2550, 26, K Úsilnému 2550/26, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
|