PETR KUBÍK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
03.11.2013 |
Adresa: |
58901, 13729918, Hodice, Hodice, 200 |
|
Petr Kubík
|
Aktivní
|
člen představenstva |
03.11.2013 |
Adresa: |
58901, 13729918, Jihlava, Hodice, Hodice, 200, č.p. 200, 58901 Hodice |
|
Vladimír Přidal
|
Neaktivní
od 01.10.2012
|
předseda představenstva |
08.04.2010 |
Adresa: |
58601, 4, Jihlava, Nad Plovárnou, 3925, 47 |
|
Petr Kisiov
|
Neaktivní
od 25.06.2013
|
člen představenstva |
08.04.2010 |
Adresa: |
58601, 12364711, Jihlava, Demlova, 3590, 10 |
|
Petr Kubík
|
Neaktivní
od 03.11.2013
|
člen představenstva |
08.04.2010 |
Adresa: |
58901, 13729918, Hodice, 200 |
|
Vladimír Přidal
|
Neaktivní
od 01.10.2012
|
předseda představenstva |
08.04.2010 |
Adresa: |
Jihlava, Nad Plovárnou, 58601, 47, Nad Plovárnou 3925/47, 58601 Jihlava, Česká republika |
|
Petr Kisiov
|
Neaktivní
od 25.06.2013
|
člen představenstva |
08.04.2010 |
Adresa: |
58601, 12364711, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Demlova, 3590, 10, Demlova 3590/10, 58601 Jihlava |
|
Petr Kubík
|
Neaktivní
od 03.11.2013
|
člen představenstva |
08.04.2010 |
Adresa: |
58901, 13729918, Jihlava, Hodice, Hodice, 200, č.p. 200, 58901 Hodice |
|
Martin Janoušek
|
Neaktivní
od 08.04.2010
|
člen představenstva |
23.02.2010 |
Adresa: |
37004, 23365579, České Budějovice, U Trojice, 799/33 |
|
Martin Janoušek
|
Neaktivní
od 08.04.2010
|
člen představenstva |
23.02.2010 |
Adresa: |
37004, 23365579, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, U Trojice, 799, 33, U Trojice 799/33, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|