MARWAN MALAS
|
Aktivní
|
člen představenstva |
15.09.2020 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
MARWAN MALAS
|
Aktivní
|
člen představenstva |
15.09.2020 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Mgr. FRANTIŠEK KUBEČKA
|
Neaktivní
od 15.09.2020
|
člen představenstva |
09.07.2020 |
Adresa: |
14800, 30484031, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, K Verneráku, 82, 3 |
|
Mgr. FRANTIŠEK KUBEČKA
|
Neaktivní
od 15.09.2020
|
člen představenstva |
09.07.2020 |
Adresa: |
14800, 30484031, Praha, Kunratice, K Verneráku, 82, 3, K Verneráku 82/3, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
JOSEF ZUKAL
|
Neaktivní
od 09.07.2020
|
člen představenstva |
12.08.2014 |
Adresa: |
67913, 27936830, Holštejn, Holštejn, 78 |
|
JOSEF ZUKAL
|
Neaktivní
od 09.07.2020
|
člen představenstva |
12.08.2014 |
Adresa: |
67913, 27936830, Blansko, Holštejn, Holštejn, 78, č.p. 78, 67913 Holštejn |
|
Josef Zukal
|
Neaktivní
od 12.08.2014
|
předseda představenstva |
17.08.2010 |
Adresa: |
67913, Sloup, Holštejn, 78 |
|
Václav Hudec
|
Neaktivní
od 12.08.2014
|
člen představenstva |
17.08.2010 |
Adresa: |
67913, Sloup, Vysočany, 73 |
|
Karel Řehořek
|
Neaktivní
od 12.08.2014
|
člen představenstva |
17.08.2010 |
Adresa: |
67915, 15198863, Lipovec, 304 |
|
Josef Zukal
|
Neaktivní
od 12.08.2014
|
předseda představenstva |
17.08.2010 |
Adresa: |
Sloup, Holštejn, 67913, Holštejn 78, 67913 Sloup, Česká republika |
|
Václav Hudec
|
Neaktivní
od 12.08.2014
|
člen představenstva |
17.08.2010 |
Adresa: |
67913, 1980661, Blansko, Sloup, Sloup, 73, č.p. 73, 67913 Sloup |
|
Karel Řehořek
|
Neaktivní
od 12.08.2014
|
člen představenstva |
17.08.2010 |
Adresa: |
67915, 15198863, Blansko, Lipovec, Lipovec, 304, č.p. 304, 67915 Lipovec |
|