LENKA SUKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
28.09.2023 |
Adresa: |
37001, 23411601, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Zeyerova, 1313, 20, Zeyerova 1313/20, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice |
|
LENKA SUKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
13.06.2017 |
Adresa: |
37001, 23402407, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, U Tří lvů, 295, 6 |
|
LENKA SUKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.09.2023
|
člen představenstva |
13.06.2017 |
Adresa: |
37001, 23402407, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, U Tří lvů, 295, 6, U Tří lvů 295/6, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice |
|
Bc. Lenka Suková
|
Neaktivní
od 13.06.2017
|
předseda představenstva |
22.10.2015 |
Adresa: |
37001, 23402407, České Budějovice, České Budějovice 6, U Tří lvů, 295, 6 |
|
Bc. LENKA SUKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.06.2017
|
předseda představenstva |
22.10.2015 |
Adresa: |
37001, 23402407, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, U Tří lvů, 295, 6, U Tří lvů 295/6, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice |
|
BLANKA TOULOVÁ
|
Neaktivní
od 19.12.2014
|
člen představenstva |
05.09.2013 |
Adresa: |
37006, 24992917, Srubec, Srubec, Na Chalupy, 350 |
|
BLANKA TOULOVÁ
|
Neaktivní
od 19.12.2014
|
člen představenstva |
05.09.2013 |
Adresa: |
37006, 24992917, České Budějovice, Srubec, Srubec, Na Chalupy, 350, Na Chalupy 350, 37006 Srubec |
|
Bc. Lenka Suková
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
předseda představenstva |
08.10.2012 |
Adresa: |
37001, 23402407, České Budějovice, České Budějovice 6, U Tří lvů, 295, 6 |
|
Bc. LENKA SUKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
předseda představenstva |
08.10.2012 |
Adresa: |
37001, 23402407, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, U Tří lvů, 295, 6, U Tří lvů 295/6, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice |
|
Blanka Toulová
|
Neaktivní
od 05.09.2013
|
člen představenstva |
13.10.2011 |
Adresa: |
37006, 24992917, Srubec, Na Chalupy, 350 |
|
BLANKA TOULOVÁ
|
Neaktivní
od 05.09.2013
|
člen představenstva |
13.10.2011 |
Adresa: |
37006, 24992917, České Budějovice, Srubec, Srubec, Na Chalupy, 350, Na Chalupy 350, 37006 Srubec |
|
Blanka Daňhová
|
Neaktivní
od 13.10.2011
|
člen představenstva |
01.11.2010 |
Adresa: |
37006, 24992917, Srubec, Na Chalupy, 350 |
|
Lenka Daňhová
|
Neaktivní
od 08.10.2012
|
předseda představenstva |
01.11.2010 |
Adresa: |
37001, České Budějovice, U Tří lvů, 6 |
|
Blanka Daňhová
|
Neaktivní
od 13.10.2011
|
člen představenstva |
01.11.2010 |
Adresa: |
37006, 24992917, České Budějovice, Srubec, Srubec, Na Chalupy, 350, Na Chalupy 350, 37006 Srubec |
|
Lenka Daňhová
|
Neaktivní
od 08.10.2012
|
předseda představenstva |
01.11.2010 |
Adresa: |
37001, 23402407, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, U Tří lvů, 295, 6, U Tří lvů 295/6, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice |
|
Blanka Daňhová
|
Neaktivní
od 01.11.2010
|
člen představenstva |
23.09.2010 |
Adresa: |
37006, 24992917, Srubec, Na Chalupy, 350 |
|
Lenka Daňhová
|
Neaktivní
od 01.11.2010
|
člen představenstva |
23.09.2010 |
Adresa: |
37001, České Budějovice, U Tří lvů, 6 |
|
Zdeněk Daňha
|
Neaktivní
od 19.12.2014
|
člen představenstva |
23.09.2010 |
Adresa: |
37901, 14827298, Třeboň, Masarykovo náměstí, 88 |
|
Blanka Daňhová
|
Neaktivní
od 01.11.2010
|
člen představenstva |
23.09.2010 |
Adresa: |
37006, 24992917, České Budějovice, Srubec, Srubec, Na Chalupy, 350, Na Chalupy 350, 37006 Srubec |
|
Lenka Daňhová
|
Neaktivní
od 01.11.2010
|
člen představenstva |
23.09.2010 |
Adresa: |
37001, 23402407, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, U Tří lvů, 295, 6, U Tří lvů 295/6, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice |
|
Zdeněk Daňha
|
Neaktivní
od 19.12.2014
|
člen představenstva |
23.09.2010 |
Adresa: |
37901, 14827298, Jindřichův Hradec, Třeboň, Třeboň I, Masarykovo nám., 88, Masarykovo nám. 88, Třeboň I, 37901 Třeboň |
|