ing. MILAN MORAVEC
|
Aktivní
|
předseda společenství |
20.06.2023 |
Adresa: |
25228, 6507263, Praha-západ, Černošice, Černošice, V Dolích, 302, V Dolích 302, 25228 Černošice |
|
Ing. MILAN MORAVEC
|
Aktivní
|
předseda společenství |
15.06.2019 |
Adresa: |
25228, 6507263, Praha-západ, Černošice, Černošice, V Dolích, 302 |
|
ing. MILAN MORAVEC
|
Neaktivní
od 20.06.2023
|
předseda společenství |
15.06.2019 |
Adresa: |
25228, 6507263, Praha-západ, Černošice, Černošice, V Dolích, 302, V Dolích 302, 25228 Černošice |
|
Ing. MILAN MORAVEC
|
Neaktivní
od 15.06.2019
|
předseda společenství |
13.06.2018 |
Adresa: |
25228, 6507263, Praha-západ, Černošice, Černošice, V Dolích, 302 |
|
ing. MILAN MORAVEC
|
Neaktivní
od 15.06.2019
|
předseda společenství |
13.06.2018 |
Adresa: |
25228, 6507263, Praha-západ, Černošice, Černošice, V Dolích, 302, V Dolích 302, 25228 Černošice |
|
Ing. MILAN MORAVEC
|
Neaktivní
od 13.06.2018
|
pověřený vlastník |
11.07.2013 |
Adresa: |
25228, 6507263, Černošice, Černošice, V dolích, 302 |
|
ing. MILAN MORAVEC
|
Neaktivní
od 13.06.2018
|
pověřený vlastník |
11.07.2013 |
Adresa: |
25228, 6507263, Praha-západ, Černošice, Černošice, V Dolích, 302, V Dolích 302, 25228 Černošice |
|
Daniel Nožička
|
Neaktivní
od 11.07.2013
|
pověřený vlastník |
30.11.2010 |
Adresa: |
21810249, Praha 4, Braník, Branická, 1326, 95 |
|
Daniel Nožička
|
Neaktivní
od 11.07.2013
|
pověřený vlastník |
30.11.2010 |
Adresa: |
14700, 21810249, Praha, Braník, Branická, 1326, 95, Branická 1326/95, Braník, 14700 Praha 4 |
|