JIŘÍ URBAN
|
Neaktivní
od 04.07.2020
|
člen představenstva |
01.04.2016 |
Adresa: |
25088, 12638625, Praha-východ, Čelákovice, Záluží, V Zahrádkách, 97 |
|
JIŘÍ URBAN
|
Neaktivní
od 04.07.2020
|
člen představenstva |
01.04.2016 |
Adresa: |
25088, 12638625, Praha-východ, Čelákovice, Záluží, V Zahrádkách, 97, V Zahrádkách 97, Záluží, 25088 Čelákovice |
|
JIŘÍ URBAN
|
Neaktivní
od 01.04.2016
|
člen představenstva |
06.11.2015 |
Adresa: |
25082, 19965893, Praha-východ, Horoušany, Horoušany, Baumanova, 12 |
|
JIŘÍ URBAN
|
Neaktivní
od 01.04.2016
|
člen představenstva |
06.11.2015 |
Adresa: |
25082, 19965893, Praha-východ, Horoušany, Horoušany, Baumanova, 12, Baumanova 12, 25082 Horoušany |
|
Jiří Urban
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
člen představenstva |
23.03.2011 |
Adresa: |
25082, 19966334, Horoušany, Ke hřišti, 56 |
|
Jiří Urban
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
člen představenstva |
23.03.2011 |
Adresa: |
25082, 19966334, Praha-východ, Horoušany, Horoušany, Ke hřišti, 56, Ke hřišti 56, 25082 Horoušany |
|
Ing. Martin Janoušek
|
Neaktivní
od 23.03.2011
|
člen představenstva |
17.01.2011 |
Adresa: |
37001, 28175786, České Budějovice, Boletická, 2222, 1a |
|
Ing. MARTIN JANOUŠEK
|
Neaktivní
od 23.03.2011
|
člen představenstva |
17.01.2011 |
Adresa: |
37001, 28175786, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, Boletická, 2222, 1a, Boletická 2222/1a, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
|