JUDr. DUŠAN KYSEĽ
|
Neaktivní
od 14.10.2020
|
člen představenstva |
24.02.2017 |
Adresa: |
19000, 42330718, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Kurta Konráda, 2445, 5 |
|
JUDr. DUŠAN KYSEĽ
|
Neaktivní
od 14.10.2020
|
člen představenstva |
24.02.2017 |
Adresa: |
19000, 42330718, Praha, Libeň, Kurta Konráda, 2445, 5, Kurta Konráda 2445/5, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
JUDr. DUŠAN KYSEĽ
|
Neaktivní
od 24.02.2017
|
člen představenstva |
29.09.2016 |
Adresa: |
19000, 22541527, Hlavní město Praha, Praha, Vysočany, Sokolovská, 14, 324 |
|
JUDr. DUŠAN KYSEĽ
|
Neaktivní
od 24.02.2017
|
člen představenstva |
29.09.2016 |
Adresa: |
19000, 22541527, Praha, Vysočany, Sokolovská, 14, 324, Sokolovská 14/324, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
JUDr. DUŠAN KYSEĽ
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
člen představenstva |
12.01.2016 |
Adresa: |
19000, 42330718, Praha, Libeň, Kurta Konráda, 2445, 5 |
|
JUDr. DUŠAN KYSEĽ
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
člen představenstva |
12.01.2016 |
Adresa: |
19000, 42330718, Praha, Libeň, Kurta Konráda, 2445, 5, Kurta Konráda 2445/5, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
Mgr. MAREK VYSLOUŽIL
|
Neaktivní
od 12.01.2016
|
místopředseda představenstva |
05.08.2015 |
Adresa: |
78501, 16344081, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Tolstého, 523, 11 |
|
Mgr. MAREK VYSLOUŽIL
|
Neaktivní
od 12.01.2016
|
místopředseda představenstva |
05.08.2015 |
Adresa: |
78501, 16344081, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Tolstého, 523, 11, Tolstého 523/11, 78501 Šternberk |
|
Mgr. MAREK VYSLOUŽIL
|
Neaktivní
od 05.08.2015
|
místopředseda představenstva |
15.07.2014 |
Adresa: |
78325, 16228731, Bouzov, Obectov, 22 |
|
Mgr. MAREK VYSLOUŽIL
|
Neaktivní
od 05.08.2015
|
místopředseda představenstva |
15.07.2014 |
Adresa: |
78325, 16228731, Olomouc, Bouzov, Obectov, 22, Obectov 22, 78325 Bouzov |
|
JAN HYBLER
|
Neaktivní
od 12.01.2016
|
předseda představenstva |
25.06.2014 |
Adresa: |
15000, 22099450, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Svátkova, 2222, 3 |
|
JAN HYBLER
|
Neaktivní
od 12.01.2016
|
předseda představenstva |
25.06.2014 |
Adresa: |
15000, 22099450, Praha, Smíchov, Svátkova, 2222, 3, Svátkova 2222/3, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JAN HYBLER
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
předseda představenstva |
15.03.2011 |
Adresa: |
15000, 22041915, Praha 5, Motol, Brdlíkova, 198, 23 |
|
Mgr. Marek Vysloužil
|
Neaktivní
od 15.07.2014
|
místopředseda představenstva |
15.03.2011 |
Adresa: |
78501, 16352319, Šternberk, Puškinova, 1436, 4 |
|
David Řezníček
|
Neaktivní
od 12.01.2016
|
člen představenstva |
15.03.2011 |
Adresa: |
17000, Praha 7, Bubeneč, Milady Horákové, 849, 90 |
|
Jan Hybler
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
předseda představenstva |
15.03.2011 |
Adresa: |
15000, 22041915, Praha, Motol, Brdlíkova, 198, 23, Brdlíkova 198/23, Motol, 15000 Praha 5 |
|
Mgr. Marek Vysloužil
|
Neaktivní
od 15.07.2014
|
místopředseda představenstva |
15.03.2011 |
Adresa: |
78501, 16352319, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Puškinova, 1436, 4, Puškinova 1436/4, 78501 Šternberk |
|
David Řezníček
|
Neaktivní
od 12.01.2016
|
člen představenstva |
15.03.2011 |
Adresa: |
Praha 7, Bubeneč, Milady Horákové, 17000, 90, Milady Horákové 849/90, 17000 Praha 7 - Bubeneč, Česká republika |
|
Ing. Martin Janoušek
|
Neaktivní
od 15.03.2011
|
člen představenstva |
03.02.2011 |
Adresa: |
37001, 28175786, České Budějovice, Boletická, 2222, 1a |
|
Ing. MARTIN JANOUŠEK
|
Neaktivní
od 15.03.2011
|
člen představenstva |
03.02.2011 |
Adresa: |
37001, 28175786, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, Boletická, 2222, 1a, Boletická 2222/1a, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
|