MATYÁŠ BRABEC
|
Aktivní
|
jednatel |
16.02.2022 |
Adresa: |
29001, 81129548, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, U Jamborovky, 1508 |
|
MATYÁŠ BRABEC
|
Aktivní
|
jednatel |
16.02.2022 |
Adresa: |
29001, 81129548, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, U Jamborovky, 1508, U Jamborovky 1508, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
Ing. JIŘÍ KOUBA
|
Neaktivní
od 14.01.2021
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
27353, 42400619, Kladno, Hostouň, Hostouň, Jenečská, 464 |
|
Ing. JIŘÍ KOUBA
|
Neaktivní
od 14.01.2021
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
27353, 42400619, Kladno, Hostouň, Hostouň, Jenečská, 464, Jenečská 464, 27353 Hostouň |
|
Ing. JAN BRABEC
|
Neaktivní
od 16.02.2022
|
jednatel |
21.12.2013 |
Adresa: |
39491, 8777004, Bohdalín, Bohdalín, 50 |
|
Ing. JAN BRABEC
|
Neaktivní
od 16.02.2022
|
jednatel |
21.12.2013 |
Adresa: |
39491, 8777004, Pelhřimov, Bohdalín, Bohdalín, 50, č.p. 50, 39491 Bohdalín |
|
Ing. Jan Brabec
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
jednatel |
16.03.2011 |
Adresa: |
29001, 18325416, Poděbrady, Kunštátská, 1137 |
|
Ing. Jiří Kouba
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
16.03.2011 |
Adresa: |
19800, 22427139, Praha 9, Hloubětín, Kukelská, 903 |
|
Ing. Jan Brabec
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
jednatel |
16.03.2011 |
Adresa: |
29001, 18325416, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Kunštátská, 1137, 7, Kunštátská 1137/7, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
Ing. Jiří Kouba
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
16.03.2011 |
Adresa: |
19800, 22427139, Praha, Hloubětín, Kukelská, 903, 1, Kukelská 903/1, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|