JAN ČAJAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.02.2021 |
Adresa: |
38301, 17696241, Prachatice, Prachatice, Prachatice I, Poštovní, 119 |
|
JAN ČAJAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.02.2021 |
Adresa: |
38301, 17696241, Prachatice, Prachatice, Prachatice I, Poštovní, 119, Poštovní 119, Prachatice I, 38301 Prachatice |
|
JAN TUŠL
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.06.2018 |
Adresa: |
17000, 22295348, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Jana Zajíce, 563, 20 |
|
JAN TUŠL
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.06.2018 |
Adresa: |
17000, 22295348, Praha, Bubeneč, Jana Zajíce, 563, 20, Jana Zajíce 563/20, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
JAN ČAJAN
|
Neaktivní
od 19.02.2021
|
Jednatel |
03.03.2015 |
Adresa: |
38301, 23336951, Prachatice, Prachatice II, Okrouhlá, 1224 |
|
Jan Čajan
|
Neaktivní
od 19.02.2021
|
Jednatel |
03.03.2015 |
Adresa: |
38301, 23336951, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Okrouhlá, 1224, Okrouhlá 1224, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
Ing. PAVEL ČERNÝ
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
jednatel |
14.10.2013 |
Adresa: |
37341, 42631513, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Třešňovka, 1483 |
|
Ing. PAVEL ČERNÝ
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
jednatel |
14.10.2013 |
Adresa: |
37341, 42631513, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Třešňovka, 1483, Třešňovka 1483, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
Ing. Miloš Veselý
|
Neaktivní
od 03.09.2013
|
jednatel |
10.03.2011 |
Adresa: |
18200, 22348042, Praha 8, Ďáblice, Osinalická, 720, 9 |
|
Ing. Pavel Černý
|
Neaktivní
od 14.10.2013
|
jednatel |
10.03.2011 |
Adresa: |
37341, 17602645, HLuboká nad Vltavou, Janáčkova, 985 |
|
Ing. Miloš Veselý
|
Neaktivní
od 03.09.2013
|
jednatel |
10.03.2011 |
Adresa: |
18200, 22348042, Praha, Ďáblice, Osinalická, 720, 9, Osinalická 720/9, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|
Ing. Pavel Černý
|
Neaktivní
od 14.10.2013
|
jednatel |
10.03.2011 |
Adresa: |
37341, 17602645, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Janáčkova, 985, Janáčkova 985, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|