JAKUB PINTÝŘ
|
Neaktivní
od 17.11.2020
|
jednatel |
10.07.2020 |
Adresa: |
38101, 28330684, Český Krumlov, Český Krumlov, Horní Brána, Pod Hrází, 579 |
|
JAKUB PINTÝŘ
|
Neaktivní
od 17.11.2020
|
jednatel |
10.07.2020 |
Adresa: |
38101, 28330684, Český Krumlov, Český Krumlov, Horní Brána, Pod Hrází, 579, Pod Hrází 579, Horní Brána, 38101 Český Krumlov |
|
JAKUB PINTÝŘ
|
Neaktivní
od 10.07.2020
|
jednatel |
13.05.2016 |
Adresa: |
38101, 8674647, Český Krumlov, Český Krumlov, Nádražní Předměstí, Dobrkovická, 73 |
|
JAKUB PINTÝŘ
|
Neaktivní
od 10.07.2020
|
jednatel |
13.05.2016 |
Adresa: |
38101, 8674647, Český Krumlov, Český Krumlov, Nádražní Předměstí, Dobrkovická, 73, Dobrkovická 73, Nádražní Předměstí, 38101 Český Krumlov |
|
Ing. Zuzana Štollová
|
Neaktivní
od 18.03.2015
|
Jednatel |
22.10.2012 |
Adresa: |
38211, Větřní, V Lukách, 77 |
|
Ing. Zuzana Štollová
|
Neaktivní
od 18.03.2015
|
Jednatel |
22.10.2012 |
Adresa: |
38211, 25471236, Český Krumlov, Větřní, Větřní, V Lukách, 77, V Lukách 77, 38211 Větřní |
|
Jakub Pintýř
|
Neaktivní
od 13.05.2016
|
jednatel |
19.04.2011 |
Adresa: |
38101, 26120160, Český Krumlov, Vyšný, Vyšenská, 126 |
|
Jakub Pintýř
|
Neaktivní
od 13.05.2016
|
jednatel |
19.04.2011 |
Adresa: |
38101, 26120160, Český Krumlov, Český Krumlov, Vyšný, Vyšenská, 126, Vyšenská 126, Vyšný, 38101 Český Krumlov |
|
Ing. Martin Janoušek
|
Neaktivní
od 19.04.2011
|
jednatel |
16.03.2011 |
Adresa: |
37001, 28175786, České Budějovice, Boletická, 2222, 1a |
|
Ing. MARTIN JANOUŠEK
|
Neaktivní
od 19.04.2011
|
jednatel |
16.03.2011 |
Adresa: |
37001, 28175786, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, Boletická, 2222, 1a, Boletická 2222/1a, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
|