Ing. ŠTĚPÁN PLÍVA
|
Neaktivní
od 15.05.2021
|
jednatel |
06.10.2020 |
Adresa: |
39701, 5523001, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Tylova, 70, 10 |
|
Ing. ŠTĚPÁN PLÍVA
|
Neaktivní
od 15.05.2021
|
jednatel |
06.10.2020 |
Adresa: |
39701, 5523001, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Tylova, 70, 10, Tylova 70/10, Budějovické Předměstí, 39701 Písek |
|
Ing. JINDŘICH ČERNÝ
|
Neaktivní
od 08.11.2017
|
jednatel |
06.08.2015 |
Adresa: |
18100, 22319379, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Toruňská, 328, 2 |
|
Ing. Jindřich Černý
|
Neaktivní
od 08.11.2017
|
jednatel |
06.08.2015 |
Adresa: |
18100, 22319379, Praha, Bohnice, Toruňská, 328, 2, Toruňská 328/2, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Helena Jahnová
|
Neaktivní
od 03.06.2014
|
jednatel |
28.04.2011 |
Adresa: |
33008, 19959206, Zruč-Senec, Sluneční, 439 |
|
Ing. Jindřich Černý
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
jednatel |
28.04.2011 |
Adresa: |
18100, 22319379, Praha, Bohnice, Toruňská, 328 |
|
Ing. Helena Jahnová
|
Neaktivní
od 03.06.2014
|
jednatel |
28.04.2011 |
Adresa: |
33008, 19959206, Plzeň-sever, Zruč-Senec, Zruč, Sluneční, 439, Sluneční 439, Zruč, 33008 Zruč-Senec |
|
Ing. Jindřich Černý
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
jednatel |
28.04.2011 |
Adresa: |
18100, 22319379, Praha, Bohnice, Toruňská, 328, 2, Toruňská 328/2, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|