Ing. JAROSLAV KUŇÁK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
10.08.2018 |
Adresa: |
76001, 4158601, Zlín, Zlín, Příluky, Boněcko II, 349 |
|
Ing. JAROSLAV KUŇÁK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
10.08.2018 |
Adresa: |
76001, 4158601, Zlín, Zlín, Příluky, Boněcko II, 349, Boněcko II 349, Příluky, 76001 Zlín |
|
TOMÁŠ KUŇÁK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
27.02.2017 |
Adresa: |
76001, 4158601, Zlín, Zlín, Příluky, Boněcko II, 349 |
|
TOMÁŠ KUŇÁK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
27.02.2017 |
Adresa: |
76001, 4158601, Zlín, Zlín, Příluky, Boněcko II, 349, Boněcko II 349, Příluky, 76001 Zlín |
|
Ing. JAROSLAV KUŇÁK
|
Neaktivní
od 10.08.2018
|
předseda představenstva |
27.02.2017 |
Adresa: |
76321, 4117131, Zlín, Slavičín, Slavičín, Družstevní, 661 |
|
Ing. JAROSLAV KUŇÁK
|
Neaktivní
od 10.08.2018
|
předseda představenstva |
27.02.2017 |
Adresa: |
76321, 4117131, Zlín, Slavičín, Slavičín, Družstevní, 661, Družstevní 661, 76321 Slavičín |
|
PAVEL ŠOPÍK
|
Neaktivní
od 17.12.2014
|
člen představenstva |
03.10.2013 |
Adresa: |
76001, 4039831, Březnice, Březnice, 11 |
|
PAVEL ŠOPÍK
|
Neaktivní
od 17.12.2014
|
člen představenstva |
03.10.2013 |
Adresa: |
Březnice, Březnice, 76001, 76001 Březnice 11, Česká republika |
|
Tomáš Kuňák
|
Neaktivní
od 27.02.2017
|
člen představenstva |
02.08.2011 |
Adresa: |
76001, 4158601, Zlín, Příluky, Boněcko II, 349 |
|
TOMÁŠ KUŇÁK
|
Neaktivní
od 27.02.2017
|
člen představenstva |
02.08.2011 |
Adresa: |
76001, 4158601, Zlín, Zlín, Příluky, Boněcko II, 349, Boněcko II 349, Příluky, 76001 Zlín |
|
Pavel Šopík
|
Neaktivní
od 01.08.2011
|
člen představenstva |
01.08.2011 |
Adresa: |
76001, Březnice, 11 |
|
Pavel Šopík
|
Neaktivní
od 03.10.2013
|
člen představenstva |
01.08.2011 |
Adresa: |
76001, 4039831, Březnice, 11 |
|
Ing. Jaroslav Kuňák
|
Neaktivní
od 27.02.2017
|
předseda představenstva |
01.08.2011 |
Adresa: |
76324, 4117131, Slavičín, Družstevní, 661 |
|
Pavel Šopík
|
Neaktivní
od 01.08.2011
|
člen představenstva |
01.08.2011 |
Adresa: |
Březnice, 11, 76001, 11, 76001 Březnice, Česká republika |
|
Pavel Šopík
|
Neaktivní
od 03.10.2013
|
člen představenstva |
01.08.2011 |
Adresa: |
Březnice, 76001, 76001 Březnice 11, Česká republika |
|
Ing. JAROSLAV KUŇÁK
|
Neaktivní
od 27.02.2017
|
předseda představenstva |
01.08.2011 |
Adresa: |
76321, 4117131, Zlín, Slavičín, Slavičín, Družstevní, 661, Družstevní 661, 76321 Slavičín |
|
Ing. Martin Janoušek
|
Neaktivní
od 01.08.2011
|
člen představenstva |
27.05.2011 |
Adresa: |
37001, 28175786, České Budějovice, Boletická, 2222, 1a |
|
Ing. MARTIN JANOUŠEK
|
Neaktivní
od 01.08.2011
|
člen představenstva |
27.05.2011 |
Adresa: |
37001, 28175786, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, Boletická, 2222, 1a, Boletická 2222/1a, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
|