JIŘÍ KUBEŠ
|
Aktivní
|
předseda společenství |
24.11.2021 |
Adresa: |
38801, 9005056, Strakonice, Blatná, Blatná, Nad Lomnicí, 1105 |
|
Jiří Kubeš
|
Aktivní
|
předseda společenství |
24.11.2021 |
Adresa: |
38801, 9005056, Strakonice, Blatná, Blatná, Nad Lomnicí, 1105, Nad Lomnicí 1105, 38801 Blatná |
|
JIŘÍ KUBEŠ
|
Neaktivní
od 24.11.2021
|
předseda společenství |
26.05.2016 |
Adresa: |
38801, 9005056, Strakonice, Blatná, Blatná, Nad Lomnicí, 1105 |
|
Jiří Kubeš
|
Neaktivní
od 24.11.2021
|
předseda společenství |
26.05.2016 |
Adresa: |
38801, 9005056, Strakonice, Blatná, Blatná, Nad Lomnicí, 1105, Nad Lomnicí 1105, 38801 Blatná |
|
JIŘÍ KUBEŠ
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
pověřený vlastník |
13.09.2013 |
Adresa: |
38801, 9005056, Blatná, Blatná, Nad Lomnicí, 1105 |
|
Jiří Kubeš
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
pověřený vlastník |
13.09.2013 |
Adresa: |
38801, 9005056, Strakonice, Blatná, Blatná, Nad Lomnicí, 1105, Nad Lomnicí 1105, 38801 Blatná |
|
Jiří Kubeš
|
Neaktivní
od 13.09.2013
|
pověřený vlastník |
14.06.2011 |
Adresa: |
38801, 9005056, Blatná, Nad Lomnicí, 1105 |
|
Jiří Kubeš
|
Neaktivní
od 13.09.2013
|
pověřený vlastník |
14.06.2011 |
Adresa: |
38801, 9005056, Strakonice, Blatná, Blatná, Nad Lomnicí, 1105, Nad Lomnicí 1105, 38801 Blatná |
|