STAS KABANOV
|
Aktivní
|
jednatel |
21.03.2019 |
Adresa: |
Mikolaiv, Soborna 12/32 |
|
SMAD IT s.r.o.
05947456 |
Aktivní
|
|
21.03.2019 |
Adresa: |
10200, 27650189, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, náměstí Přátelství, 1518, 4 |
|
SMAD IT s.r.o.
05947456 |
Aktivní
|
|
21.03.2019 |
Adresa: |
10200, 27650189, Praha, Hostivař, náměstí Přátelství, 1518, 4, náměstí Přátelství 1518/4, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
STAS KABANOV
|
Aktivní
|
jednatel |
21.03.2019 |
Adresa: |
Mikolaiv, Soborna 12/32, Soborna 12/32, Mikolaiv, Ukrajina |
|
JENŐ KOPINEC
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
Jednatel |
15.02.2018 |
Adresa: |
19000, 77748883, Hlavní město Praha, Praha, Střížkov, Makedonská, 622, 12 |
|
JENŐ KOPINEC
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
Jednatel |
15.02.2018 |
Adresa: |
19000, 77748883, Praha, Střížkov, Makedonská, 622, 12, Makedonská 622/12, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
ISTVÁN KOPINEC
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
Jednatel |
30.11.2017 |
Adresa: |
19000, 77748883, Hlavní město Praha, Praha, Střížkov, Makedonská, 622, 12 |
|
ISTVÁN KOPINEC
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
Jednatel |
30.11.2017 |
Adresa: |
19000, 77748883, Praha, Střížkov, Makedonská, 622, 12, Makedonská 622/12, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
ISTVÁN KOPINEC
|
Neaktivní
od 30.11.2017
|
Jednatel |
28.11.2017 |
|
ISTVÁN KOPINEC
|
Neaktivní
od 28.11.2017
|
Jednatel |
18.09.2015 |
Adresa: |
16000, 28121333, Praha, Dejvice, Lindleyova, 2724, 13 |
|
JENŐ KOPINEC
|
Neaktivní
od 15.02.2018
|
Jednatel |
18.09.2015 |
Adresa: |
16000, 28121333, Praha, Dejvice, Lindleyova, 2724, 13 |
|
ISTVÁN KOPINEC
|
Neaktivní
od 28.11.2017
|
Jednatel |
18.09.2015 |
Adresa: |
16000, 28121333, Praha, Dejvice, Lindleyova, 2724, 13, Lindleyova 2724/13, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
JENŐ KOPINEC
|
Neaktivní
od 15.02.2018
|
Jednatel |
18.09.2015 |
Adresa: |
16000, 28121333, Praha, Dejvice, Lindleyova, 2724, 13, Lindleyova 2724/13, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Nikolay Shilyakin
|
Neaktivní
od 18.09.2015
|
jednatel |
14.06.2011 |
Adresa: |
Moskovskaja oblast, Klinskij okres, Bolšoje Šapovo 4-A |
|
Alexey Savelyev
|
Neaktivní
od 18.09.2015
|
jednatel |
14.06.2011 |
Adresa: |
Moskovskaja oblast, Klin, 50. let Oktjabrja, 3, 17 |
|
Nikolay Shilyakin
|
Neaktivní
od 18.09.2015
|
jednatel |
14.06.2011 |
Adresa: |
Moskovskaja oblast, Klinskij okres, Bolšoje Šapovo 4-A, Bolšoje Šapovo 4-A, Moskovskaja oblast - Klinskij okres, Rusko |
|
Alexey Savelyev
|
Neaktivní
od 18.09.2015
|
jednatel |
14.06.2011 |
Adresa: |
Moskovskaja oblast, Klin, 50. let Oktjabrja, 17, 50. let Oktjabrja 3/17, Moskovskaja oblast - Klin, Rusko |
|