JAN KRIŠTOF
|
Aktivní
|
jednatel |
28.04.2022 |
Adresa: |
37341, 82797862, České Budějovice, Čejkovice, Čejkovice, 126 |
|
JAN KRIŠTOF
|
Aktivní
|
jednatel |
28.04.2022 |
Adresa: |
37341, 82797862, České Budějovice, Čejkovice, Čejkovice, 126, č.p. 126, 37341 Čejkovice |
|
LUKÁŠ POKORNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.06.2019 |
Adresa: |
37401, 41119401, České Budějovice, Trhové Sviny, Trhové Sviny, Ke střelnici, 1237 |
|
LUKÁŠ POKORNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.06.2019 |
Adresa: |
37401, 41119401, České Budějovice, Trhové Sviny, Trhové Sviny, Ke střelnici, 1237, Ke střelnici 1237, 37401 Trhové Sviny |
|
JAN KRIŠTOF
|
Neaktivní
od 28.04.2022
|
jednatel |
21.12.2017 |
Adresa: |
37348, 17637538, České Budějovice, Zahájí, Zahájí, 97 |
|
JAN KRIŠTOF
|
Neaktivní
od 28.04.2022
|
jednatel |
21.12.2017 |
Adresa: |
37348, 17637538, České Budějovice, Zahájí, Zahájí, 97, č.p. 97, 37348 Zahájí |
|
LUKÁŠ POKORNÝ
|
Neaktivní
od 28.06.2019
|
jednatel |
06.08.2015 |
Adresa: |
38281, 27427200, Český Krumlov, Besednice, Besednice, Družstevní, 322 |
|
LUKÁŠ POKORNÝ
|
Neaktivní
od 28.06.2019
|
jednatel |
06.08.2015 |
Adresa: |
38281, 27427200, Český Krumlov, Besednice, Besednice, Družstevní, 322, Družstevní 322, 38281 Besednice |
|
Lukáš Pokorný
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
jednatel |
21.09.2011 |
Adresa: |
38281, 27427200, Besednice, Družstevní, 322 |
|
Jan Krištof
|
Neaktivní
od 21.12.2017
|
jednatel |
21.09.2011 |
Adresa: |
37001, 11772816, Litvínovice, 32 |
|
LUKÁŠ POKORNÝ
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
jednatel |
21.09.2011 |
Adresa: |
38281, 27427200, Český Krumlov, Besednice, Besednice, Družstevní, 322, Družstevní 322, 38281 Besednice |
|
Jan Krištof
|
Neaktivní
od 21.12.2017
|
jednatel |
21.09.2011 |
Adresa: |
37001, 11772816, České Budějovice, Litvínovice, Litvínovice, 32, č.p. 32, 37001 Litvínovice |
|