Triumfa České Budějovice s.r.o.
25238353 |
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
09.03.2022 |
Adresa: |
37005, 26693348, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, U Výstaviště, 1429 |
|
Triumfa České Budějovice s.r.o.
25238353 |
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
09.03.2022 |
Adresa: |
37005, 26693348, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, U Výstaviště, 1429, U Výstaviště 1429, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Ing. ROMAN PICH
|
Neaktivní
od 09.03.2022
|
předseda společenství |
23.01.2022 |
Adresa: |
37382, 82322767, České Budějovice, Boršov nad Vltavou, Poříčí, Na Výsluní, 843 |
|
Ing. ROMAN PICH
|
Neaktivní
od 09.03.2022
|
předseda společenství |
23.01.2022 |
Adresa: |
37382, 82322767, České Budějovice, Boršov nad Vltavou, Poříčí, Na Výsluní, 843, Na Výsluní 843, Poříčí, 37382 Boršov nad Vltavou |
|
Ing. ROMAN PICH
|
Neaktivní
od 23.01.2022
|
předseda společenství |
23.05.2020 |
Adresa: |
37382, 40974511, České Budějovice, Včelná, Včelná, Dolní, 606 |
|
Ing. ROMAN PICH
|
Neaktivní
od 23.01.2022
|
předseda společenství |
23.05.2020 |
Adresa: |
37382, 40974511, České Budějovice, Včelná, Včelná, Dolní, 606, Dolní 606, 37382 Včelná |
|
Ing. Eva Svobodová
|
Neaktivní
od 23.05.2020
|
pověřený vlastník |
28.07.2012 |
Adresa: |
37382, Včelná, Dolní, 606 |
|
Ing. Eva Svobodová
|
Neaktivní
od 23.05.2020
|
pověřený vlastník |
28.07.2012 |
Adresa: |
37382, 40974511, České Budějovice, Včelná, Včelná, Dolní, 606, Dolní 606, 37382 Včelná |
|
Ing. Eva Svobodová
|
Neaktivní
od 28.07.2012
|
pověřený vlastník |
09.02.2012 |
Adresa: |
37005, 23355395, České Budějovice, V.Volfa, 1343, 45 |
|
Ing. Eva Svobodová
|
Neaktivní
od 28.07.2012
|
pověřený vlastník |
09.02.2012 |
Adresa: |
37005, 23355395, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, V. Volfa, 1343, 45, V. Volfa 1343/45, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|