PETER PADÚCH
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
17.09.2021 |
Adresa: |
38101, 8684103, Český Krumlov, Český Krumlov, Plešivec, Sídliště Plešivec, 362 |
|
PETER PADÚCH
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
17.09.2021 |
Adresa: |
38101, 8684103, Český Krumlov, Český Krumlov, Plešivec, Sídliště Plešivec, 362, Sídliště Plešivec 362, Plešivec, 38101 Český Krumlov |
|
JINDŘIŠKA PILNÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
23.01.2019 |
Adresa: |
32300, 78598311, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Kotíkovská, 1686, 81 |
|
JINDŘIŠKA PILNÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
23.01.2019 |
Adresa: |
32300, 78598311, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Kotíkovská, 1686, 81, Kotíkovská 1686/81, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
ANNA VAŠTOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.05.2017 |
Adresa: |
38101, 8684103, Český Krumlov, Český Krumlov, Plešivec, Sídliště Plešivec, 362 |
|
ANNA VAŠTOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.05.2017 |
Adresa: |
38101, 8684103, Český Krumlov, Český Krumlov, Plešivec, Sídliště Plešivec, 362, Sídliště Plešivec 362, Plešivec, 38101 Český Krumlov |
|
JINDŘIŠKA PILNÁ
|
Neaktivní
od 23.01.2019
|
místopředseda výboru |
12.05.2017 |
Adresa: |
38101, 8684103, Český Krumlov, Český Krumlov, Plešivec, Sídliště Plešivec, 362 |
|
PETER PADÚCH
|
Neaktivní
od 17.09.2021
|
Předseda výboru |
12.05.2017 |
Adresa: |
38101, 8675449, Český Krumlov, Český Krumlov, Nádražní Předměstí, Vyšehrad, 154 |
|
JINDŘIŠKA PILNÁ
|
Neaktivní
od 23.01.2019
|
místopředseda výboru |
12.05.2017 |
Adresa: |
38101, 8684103, Český Krumlov, Český Krumlov, Plešivec, Sídliště Plešivec, 362, Sídliště Plešivec 362, Plešivec, 38101 Český Krumlov |
|
PETER PADÚCH
|
Neaktivní
od 17.09.2021
|
Předseda výboru |
12.05.2017 |
Adresa: |
38101, 8675449, Český Krumlov, Český Krumlov, Nádražní Předměstí, Vyšehrad, 154, Vyšehrad 154, Nádražní Předměstí, 38101 Český Krumlov |
|
Ing. MIROSLAV SVOBODA
|
Neaktivní
od 12.05.2017
|
předseda výboru |
30.07.2015 |
Adresa: |
38101, 8684103, Český Krumlov, Plešivec, Sídliště Plešivec, 362 |
|
JINDŘIŠKA PILNÁ
|
Neaktivní
od 12.05.2017
|
místopředseda výboru |
30.07.2015 |
Adresa: |
38101, 8684103, Český Krumlov, Plešivec, Sídliště Plešivec, 362 |
|
ANNA VAŠTOVÁ
|
Neaktivní
od 12.05.2017
|
člen výboru |
30.07.2015 |
Adresa: |
38101, 8684103, Český Krumlov, Plešivec, Sídliště Plešivec, 362 |
|
Ing. MIROSLAV SVOBODA
|
Neaktivní
od 12.05.2017
|
předseda výboru |
30.07.2015 |
Adresa: |
38101, 8684103, Český Krumlov, Český Krumlov, Plešivec, Sídliště Plešivec, 362, Sídliště Plešivec 362, Plešivec, 38101 Český Krumlov |
|
JINDŘIŠKA PILNÁ
|
Neaktivní
od 12.05.2017
|
místopředseda výboru |
30.07.2015 |
Adresa: |
38101, 8684103, Český Krumlov, Český Krumlov, Plešivec, Sídliště Plešivec, 362, Sídliště Plešivec 362, Plešivec, 38101 Český Krumlov |
|
ANNA VAŠTOVÁ
|
Neaktivní
od 12.05.2017
|
člen výboru |
30.07.2015 |
Adresa: |
38101, 8684103, Český Krumlov, Český Krumlov, Plešivec, Sídliště Plešivec, 362, Sídliště Plešivec 362, Plešivec, 38101 Český Krumlov |
|
Ing. MIROSLAV SVOBODA
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
předseda výboru |
24.03.2012 |
Adresa: |
38101, 8684103, Český Krumlov, Plešivec, Sídliště Plešivec, 362 |
|
JINDŘIŠKA PILNÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
místopředseda výboru |
24.03.2012 |
Adresa: |
38101, 8684103, Český Krumlov, Plešivec, Sídliště Plešivec, 362 |
|
ANNA VAŠTOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
člen výboru |
24.03.2012 |
Adresa: |
38101, 8684103, Český Krumlov, Plešivec, Sídliště Plešivec, 362 |
|
Ing. MIROSLAV SVOBODA
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
předseda výboru |
24.03.2012 |
Adresa: |
38101, 8684103, Český Krumlov, Český Krumlov, Plešivec, Sídliště Plešivec, 362, Sídliště Plešivec 362, Plešivec, 38101 Český Krumlov |
|
JINDŘIŠKA PILNÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
místopředseda výboru |
24.03.2012 |
Adresa: |
38101, 8684103, Český Krumlov, Český Krumlov, Plešivec, Sídliště Plešivec, 362, Sídliště Plešivec 362, Plešivec, 38101 Český Krumlov |
|
ANNA VAŠTOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
člen výboru |
24.03.2012 |
Adresa: |
38101, 8684103, Český Krumlov, Český Krumlov, Plešivec, Sídliště Plešivec, 362, Sídliště Plešivec 362, Plešivec, 38101 Český Krumlov |
|